EP0174003 - Stab- und Tiegel-Halterung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 08.06.1991 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.06.1991 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 31.07.1991 [1991/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Forschungszentrum Jülich GmbH Wilhelm-Johnen-Strasse D-52425 Jülich / DE | [1986/11] | Erfinder | 01 /
Boden, Karl Siemenstrasse 20 D-5170 Jülich / DE | 02 /
Ibach, Harald, Prof., Dr. Kalkbergstrasse 167 D-5100 Aachen-Verlautenheide / DE | 03 /
Linke, Udo Im Reuter 37 D-5160 Düren / DE | [1986/11] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 85111100.5 | 03.09.1985 | [1986/11] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19843432467 | 04.09.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3432467 | [1986/11] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0174003 | Datum: | 12.03.1986 | Sprache: | DE | [1986/11] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0174003 | Datum: | 20.04.1988 | Sprache: | DE | [1988/16] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0174003 | Datum: | 08.08.1990 | Sprache: | DE | [1990/32] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.03.1988 | Klassifikation | IPC: | C30B15/30, C30B13/32 | [1986/11] | CPC: |
C30B15/30 (EP,US);
C30B13/32 (EP,US);
Y10S117/917 (EP,US);
Y10T117/1008 (EP,US);
Y10T117/1072 (EP,US);
Y10T117/1084 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1986/11] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Stab- und Tiegel-Halterung | [1986/11] | Englisch: | Holder for ingot and crucible | [1986/11] | Französisch: | Porteur de tige et creuset | [1986/11] | Prüfungsverfahren | 17.05.1988 | Prüfungsantrag gestellt [1988/29] | 24.11.1989 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 12.02.1990 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.03.1990 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.03.1990 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 09.05.1991 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1991/31] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.08.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.09.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.08.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JP5969491 ; | [A]FR1340477 (PHILIPS NV); | [A]DE1519838 (NIPPON ELECTRIC INDUSTRY COMPA); | [AD]DE2306755 (SIEMENS AG) | [A] - IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, Band 26, Nr. 10B, März 1984, Seiten 5542-5543, IBM CORP., New York, US; K.M. KIM et al.: "Elimination of crystal orbiting in czochralski cable puller with a coaxial magnet and magnetic weight" | [A] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Band 8, Nr. 172 (C-237)[1609], 9. August 1984; & JP-A-59 69 491 (GAKEI DENKI SEISAKUSHO K.K.) 19-04-1984, & JP5969491 A 00000000 |