EP0176107 - Mehrstufiges Tempern von Umkehrosmosemembranen aus aromatischen Polyamid [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 14.06.1989 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten E. I. du Pont de Nemours and Company 1007 Market Street Wilmington, DE 19898 / US | [N/P] |
Frühere [1986/14] | Für alle benannten Staaten E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 1007 Market Street Wilmington Delaware 19898 / US | Erfinder | 01 /
Buckfelder, John Joseph 206 Pinehurst Road Wilmington Delaware 19803 / US | 02 /
Schleinitz, Henry Max 353 Calvert Circle Kennett Square Pennsylvania 19348 / US | [1986/14] | Vertreter | Abitz, Walter, et al Patentanwälte Abitz & Partner Postfach 86 01 09 81628 München / DE | [N/P] |
Frühere [1986/14] | Abitz, Walter, Dr.-Ing., et al Patentanwälte Abitz & Partner Postfach 86 01 09 D-81628 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 85112312.5 | 27.09.1985 | [1986/14] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19840655085 | 27.09.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 655085 | [1986/14] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0176107 | Datum: | 02.04.1986 | Sprache: | EN | [1986/14] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0176107 | Datum: | 25.11.1987 | Sprache: | EN | [1987/48] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.10.1987 | Klassifikation | IPC: | B01D13/04 | [1986/14] | CPC: |
B01D67/0083 (EP,US);
B01D71/56 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, SE [1986/14] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Mehrstufiges Tempern von Umkehrosmosemembranen aus aromatischen Polyamid | [1986/14] | Englisch: | Multistage annealing of aramide reverse osmosis membranes | [1986/14] | Französisch: | Recuit en plusieurs étapes de membranes pour osmose inverse en polyamide aromatique | [1986/14] | Akte vernichtet: | 19.07.1995 | Prüfungsverfahren | 12.01.1988 | Prüfungsantrag gestellt [1988/11] | 13.07.1988 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 24.11.1988 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1989/31] | 01.03.1989 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1989/31] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.07.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.07.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3718722 (LEE L); | [A]DE2729847 (HITACHI LTD); | [A]US4087388 (JENSEN JAMES HENRY, et al); | [A]EP0068459 (DU PONT [US]); | [A]EP0069305 (DU PONT [US]) |