Benannte Vertragsstaaten | DE | | FR | | GB | | IT | | NL | | Prüfungsverfahren | 04.03.1988 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.10.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Europäisches Patent erteilt | 29.06.1988 | Einspruchsverfahren | 30.03.1989 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 14.06.1989 | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 02.09.1988 | | Beschreibung des Ereignisses: | FR: TRANSLATION FILED | | Datum des Ereignisses: | 14.06.1989 | | Beschreibung des Ereignisses: | NO OPPOSITION FILED | | Datum des Ereignisses: | 31.10.1989 | | Beschreibung des Ereignisses: | IT: LAST PAID ANNUAL FEE | | Datum des Ereignisses: | 03.06.1992 | | Beschreibung des Ereignisses: | GB: EUROPEAN PATENT CEASED THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE | | Datum des Ereignisses: | 16.06.1992 | | Beschreibung des Ereignisses: | NL: LAPSED OR ANULLED DUE TO NON-PAYMENT OF THE ANNUAL FEE | | Datum des Ereignisses: | 16.04.1986 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | DE FR GB IT NL | | Datum des Ereignisses: | 29.06.1988 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | B1 | Designated State(s): | DE FR GB IT NL | | Datum des Ereignisses: | 30.07.1986 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 19860528 | | Datum des Ereignisses: | 18.03.1987 | | Beschreibung des Ereignisses: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 19870130 | | Datum des Ereignisses: | 04.08.1988 | | Beschreibung des Ereignisses: | CORRESPONDS TO: | Ref Document Number: | 3563566 | Country of Ref Document: | DE | DATE OF REF DOCUMENT: | 19880804 | Format of Ref Document F/P: | P | | Datum des Ereignisses: | 27.09.1988 | | Beschreibung des Ereignisses: | IT: TRANSLATION FOR A EP PATENT FILED | | Datum des Ereignisses: | 28.08.1992 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG FR ST | Code Expl.: | -NOTIFICATION OF LAPSE | | Datum des Ereignisses: | 01.07.1992 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | DE | Effective DATE: | 19920701 | | Datum des Ereignisses: | 30.06.1992 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | FR | Effective DATE: | 19920630 | | Datum des Ereignisses: | 08.10.1991 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | GB | Effective DATE: | 19911008 | | Datum des Ereignisses: | 01.05.1992 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | NL | Effective DATE: | 19920501 | | Datum des Ereignisses: | 18.09.1990 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | DE | Payment DATE: | 19900918 | Year of Fee Payment: | 06 | | Datum des Ereignisses: | 17.09.1990 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | FR | Payment DATE: | 19900917 | Year of Fee Payment: | 06 | | Datum des Ereignisses: | 01.10.1990 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | GB | Payment DATE: | 19901001 | Year of Fee Payment: | 06 | | Datum des Ereignisses: | 31.10.1990 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | NL | Payment DATE: | 19901031 | Year of Fee Payment: | 06 | | Datum des Ereignisses: | 14.05.1988 | | Beschreibung des Ereignisses: | (EXPECTED) GRANT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009210 | | Datum des Ereignisses: | 01.03.1986 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 24.04.1989 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | | Datum des Ereignisses: | 24.04.1989 | | Beschreibung des Ereignisses: | NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009261 | |