EP0177928 - Lichtwellenleiter, insbesondere optische Faser [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.04.1989 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.08.2008 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 17.09.2008 [2008/38] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, CA 94304-1112 / US | [N/P] |
Frühere [2008/38] | Für alle benannten Staaten Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto CA 94304-1112 / US | ||
Frühere [1986/16] | Für alle benannten Staaten Hewlett-Packard Company Mail Stop 20 B-O, 3000 Hanover Street Palo Alto, California 94304 / US | Erfinder | 01 /
Nordby, Rasmus 10177 Viceroy Ct. No.2 Cupertino California 95014 / US | [1986/16] | Vertreter | Liesegang, Roland, et al Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [1986/43] | Liesegang, Roland, Dr.-Ing., et al FORRESTER & BOEHMERT Franz-Joseph-Strasse 38 D-80801 München / DE | ||
Frühere [1986/16] | Schulte, Knud, Dipl.-Ing. Hewlett-Packard GmbH Europ. Patent- und Lizenzabteilung Herrenberger Strasse 130 D-71034 Böblingen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 85112707.6 | 08.10.1985 | [1986/16] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19840659150 | 09.10.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 659150 | [1986/16] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0177928 | Datum: | 16.04.1986 | Sprache: | EN | [1986/16] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0177928 | Datum: | 29.06.1988 | Sprache: | EN | [1988/26] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.02.1986 | Klassifikation | IPC: | G02B6/00 | [1986/16] | CPC: |
G02B6/262 (EP);
G02B6/4214 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, NL [1986/16] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Lichtwellenleiter, insbesondere optische Faser | [1986/16] | Englisch: | Optical waveguide, particularly optical fiber | [1986/16] | Französisch: | Guide d'onde, en particulier fibre optique | [1986/16] | Prüfungsverfahren | 28.05.1986 | Prüfungsantrag gestellt [1986/31] | 30.01.1987 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 09.06.1987 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.11.1987 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 30.12.1987 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.03.1988 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.03.1988 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 30.03.1989 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1989/24] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.10.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US4130343 ; | [A]US4381882 ; | [A]GB2135473 | Prüfung | EP0088410 |