EP0180834 - 4-Alkoxy-pyrido[2,3-d]pyrimidin-Derivate, Verfahren zu deren Herstellung und diese enthaltende Arzneimittel [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 22.06.1990 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.11.1999 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 29.12.1999 [1999/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten GÖDECKE AKTIENGESELLSCHAFT Salzufer 16 D-10587 Berlin / DE | [1986/20] | Erfinder | 01 /
Kleinschroth, Jürgen, Dr. Freiburger Strasse 13 D-7809 Denzlingen / DE | 02 /
Satzinger, Gerhard, Dr. Im Mattenbühl 7 D-7809 Denzlingen / DE | 03 /
Mannhardt, Karl, Dr. Pfauenstrasse 14 D-7807 Elzach-Oberprechtal / DE | 04 /
Hartenstein, Johannes, Dr. Fohrenbühl 23 D-7801 Stegen-Wittental / DE | 05 /
Osswald, Hartmut, Prof. Dr. Kiefernweg 1 D-7808 Waldkirch 2 / DE | 06 /
Weinheimer, Günter, Dr. Sachsenstrasse 4 D-7809 Denzlingen / DE | 07 /
Fritschi, Edgar, Dr. Am Scheuerwald 2 D-7811 St. Peter / DE | [1986/20] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 85113270.4 | 18.10.1985 | [1986/20] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19843438351 | 19.10.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3438351 | [1986/20] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0180834 | Datum: | 14.05.1986 | Sprache: | DE | [1986/20] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0180834 | Datum: | 30.08.1989 | Sprache: | DE | [1989/35] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.03.1986 | Klassifikation | IPC: | C07D471/04, A61K31/505, // (C07D471/04, 239:00, 221:00) | [1986/20] | CPC: |
C07D471/04 (EP,US);
A61P25/02 (EP);
A61P3/00 (EP);
A61P3/14 (EP);
A61P9/00 (EP);
A61P9/10 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1986/20] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | 4-Alkoxy-pyrido[2,3-d]pyrimidin-Derivate, Verfahren zu deren Herstellung und diese enthaltende Arzneimittel | [1986/20] | Englisch: | 4-Alkoxypyrido[2,3-d]pyrimidine derivatives, process for their preparation and medicaments containing them | [1986/20] | Französisch: | Dérivés de la 4-oxopyrido[2,3-d]pyrimidine, procédé pour leur préparation et médicaments les contenant | [1986/20] | Prüfungsverfahren | 18.10.1985 | Prüfungsantrag gestellt [1986/20] | 13.05.1987 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 14.07.1987 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.09.1987 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 27.02.1988 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.10.1988 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 31.10.1988 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.02.1989 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 01.03.1989 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.05.1989 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.05.1989 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 31.05.1990 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1990/32] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.09.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.10.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | LU | 31.10.1989 | [1999/52] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]BE525394 ; | [A]US3673184 (MINAMI SHINSAKU, et al) | [AD] - ARZNEIMITTEL FORSCHUNG, Band 31(II), Nr. 8, 1981, Seiten 1173-1177, Aulendorf, DE; VON H. MEYER et al.: "2-Aminodihydropyridine Struktur und antihypertensive Wirksamkeit" |