EP0203221 - Vorrichtung zum Liegen auf dem Boden [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 09.08.1988 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.08.1988 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 28.09.1988 [1988/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hobi, Bernadette Röhrliberg 54 CH-6330 Cham / CH | [1986/49] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1986/49] | Vertreter | Kemény, Andreas c/o Kemény AG Patentanwaltbüro Postfach 3414 CH-6002 Luzern / CH | [1986/49] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 85113323.1 | 21.10.1985 | [1986/49] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CH19850002287 | 30.05.1985 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CH 228785 | [1986/49] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0203221 | Datum: | 03.12.1986 | Sprache: | DE | [1986/49] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0203221 | Datum: | 05.08.1987 | Sprache: | DE | [1987/32] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.06.1987 | Klassifikation | IPC: | A47G9/06 | [1986/49] | CPC: |
A47G9/06 (EP);
E04H15/62 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1986/49] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung zum Liegen auf dem Boden | [1986/49] | Englisch: | Device for lying down on the ground | [1986/49] | Französisch: | Dispositif pour s'étendre sur le sol | [1986/49] | Akte vernichtet: | 11.08.1994 | Prüfungsverfahren | 08.02.1988 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1988/39] | 02.05.1988 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1988/39] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.06.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 05.02.1988 | M02   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2907057 ; | [X]US2898609 ; | [A]US3241202 ; | [A]US3237904 |