EP0187211 - Tonsignalerzeugungsvorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 29.06.1990 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.06.1990 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 16.08.1990 [1990/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten YAMAHA CORPORATION 10-1, Nakazawa-cho Hamamatsu-shi Shizuoka-ken / JP | [N/P] |
Frühere [1988/22] | Für alle benannten Staaten YAMAHA CORPORATION 10-1, Nakazawa-cho Hamamatsu-shi Shizuoka-ken / JP | ||
Frühere [1986/29] | Für alle benannten Staaten Nippon Gakki Seizo Kabushiki Kaisha 10-1, Nakazawa-cho Hamamatsu-shi Shizuoka-ken / JP | Erfinder | 01 /
Kunimoto, Toshifumi c/o NIPPON GAKKI SEIZO K.K. 10-1, Nakazawa-cho Hamamatsu-shi Shizuoka-ken / JP | [1986/29] | Vertreter | Kehl, Günther, et al Kehl, Ascherl, Liebhoff & Ettmayr Patentanwälte Friedrich-Herschel-Strasse 9 81679 München / DE | [N/P] |
Frühere [1989/35] | Kehl, Günther, Dipl.-Phys., et al Patentanwälte Hagemann & Kehl Postfach 86 03 29 D-81630 München / DE | ||
Frühere [1988/35] | Kehl, Günther, Dipl.-Phys. Patentanwälte HAGEMANN & KEHL Ismaninger Strasse 108 Postfach 860329 D-8000 München 86 / DE | ||
Frühere [1986/29] | Kehl, Günther, Dipl.-Phys. Patentanwälte Hagemann & Kehl Postfach 86 03 29 D-81630 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 85113670.5 | 28.10.1985 | [1986/29] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19840228371 | 30.10.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 22837184 | [1986/29] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0187211 | Datum: | 16.07.1986 | Sprache: | EN | [1986/29] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0187211 | Datum: | 30.08.1989 | Sprache: | EN | [1989/35] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.05.1986 | Klassifikation | IPC: | G10H7/00 | [1986/29] | CPC: |
G10H7/008 (EP,US);
G10H1/125 (EP,US);
G10H2250/621 (EP,US);
G10H2250/631 (EP,US);
Y10S84/09 (EP,US);
Y10S84/10 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, GB [1986/29] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Tonsignalerzeugungsvorrichtung | [1986/29] | Englisch: | Tone signal generating apparatus | [1986/29] | Französisch: | Dispositif générateur de signal sonore | [1986/29] | Prüfungsverfahren | 02.09.1986 | Prüfungsantrag gestellt [1986/45] | 25.07.1988 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.11.1988 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.01.1989 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 22.02.1989 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.05.1989 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.05.1989 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 31.05.1990 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1990/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.10.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.10.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US4138915 (NAGAI YOHEI, et al); | [Y]GB2103005 (NIPPON MUSICAL INSTRUMENTS MFG [JP]); | [A]US4267761 (DEUTSCH RALPH) |