EP0215155 - Verstellbarer Faltverschluss für Uhrarmbänder [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 07.04.1988 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten RODI & WIENENBERGER Aktiengesellschaft Bleichstrasse 56-68 Postfach 1460 D-7530 Pforzheim / DE | [N/P] |
Frühere [1987/13] | Für alle benannten Staaten RODI & WIENENBERGER Aktiengesellschaft Bleichstrasse 56-68 Postfach 1460 D-7530 Pforzheim / DE | Erfinder | 01 /
* * * | [2007/32] |
Frühere [1987/13] | 01 /
* * * | Vertreter | Frank, Gerhard Patentanwälte Mayer, Frank, Reinhardt Schwarzwaldstrasse 1A 75173 Pforzheim / DE | [N/P] |
Frühere [1987/13] | Frank, Gerhard, Dipl.-Phys. Patentanwälte Mayer, Frank, Reinhardt, Westliche 24 D-75172 Pforzheim / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 85115999.6 | 14.12.1985 | [1987/13] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19850026887U | 20.09.1985 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 8526887 U | [1987/13] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0215155 | Datum: | 25.03.1987 | Sprache: | DE | [1987/13] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.11.1986 | Klassifikation | IPC: | A44C5/24 | [1987/13] | CPC: |
A44C5/24 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, GB, IT, LI [1987/13] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verstellbarer Faltverschluss für Uhrarmbänder | [1987/13] | Englisch: | Adjustable folding clasp for wrist watch straps | [1987/13] | Französisch: | Fermeture rabattable ajustable pour bracelets de montres-bracelets | [1987/13] | Akte vernichtet: | 12.08.1994 | Prüfungsverfahren | 28.09.1987 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1988/21] | 18.12.1987 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1988/21] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | CH161119 [ ] (KURZ GEB [DE]); | EP0021063 [ ] (RODI & WIENERBERGER AG) |