EP0150885 - Halbleitervorrichtung zur Erzeugung eines Elektronenstrahles [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.04.1989 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.04.1989 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 14.06.1989 [1989/24] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | [N/P] |
Frühere [1985/32] | Für alle benannten Staaten Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 NL-5621 BA Eindhoven / NL | Erfinder | 01 /
van der Mast, Karel Diederick c/o INT. OCTROOIBUREAU B.V. Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 02 /
Hoeberechts, Arthur Marie Eugene c/o INT. OCTROOIBUREAU B.V. Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | 03 /
van Gorkom, Gerardus Gegorius Petrus c/o INT. OCTROOIBUREAU B.V. Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | [1985/32] | Vertreter | Raap, Adriaan Yde, et al Philips Intellectual Property & Standards P.O. Box 220 5600 AE Eindhoven / NL | [N/P] |
Frühere [1985/32] | Raap, Adriaan Yde, et al INTERNATIONAAL OCTROOIBUREAU B.V., Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 85200083.5 | 28.01.1985 | [1985/32] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | NL19840000297 | 01.02.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: NL 8400297 | [1985/32] | Anmeldesprache | NL | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0150885 | Datum: | 07.08.1985 | Sprache: | EN | [1985/32] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0150885 | Datum: | 28.08.1985 | Sprache: | EN | [1985/35] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0150885 | Datum: | 29.06.1988 | Sprache: | EN | [1988/26] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.06.1985 | Klassifikation | IPC: | H01J1/30, H01J29/04, H01J37/073 | [1985/32] | CPC: |
H01J1/308 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, DE, FR, GB, IT, NL [1985/32] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Halbleitervorrichtung zur Erzeugung eines Elektronenstrahles | [1985/32] | Englisch: | Semiconductor device for producing an electron beam | [1985/32] | Französisch: | Dispositif à semi-conducteur émettant un faisceau d'électrons | [1985/32] | Prüfungsverfahren | 27.02.1986 | Prüfungsantrag gestellt [1986/18] | 13.10.1986 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.01.1987 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.02.1987 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 20.03.1987 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.07.1987 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 27.10.1987 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.01.1988 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.01.1988 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 30.03.1989 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1989/24] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.01.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.01.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JP56160740 ; | [A]US3581151 (BOYLE WILLARD S, et al); | [A]US4168213 (HOEBERECHTS ARTHUR M E); | [A]GB2054959 (PHILIPS NV) | [A] - PATENTS ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 6, no. 47 (E-99)[925], 26th March 1982, page 12E99; & JP-A-56 160 740 (SONY K.K.) 10-12-1981, & JP56160740 A 00000000 |