EP0155715 - Elektrisch geheizte Einrichtung, die ein Heizkabel und einen Sicherheitskreis gegen Überhitzung beinhaltet [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.08.1990 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.09.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: FR | veröffentlicht am 31.10.2007 [2007/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Koninklijke Fabriek Inventum Fabriek van Instrumenten en Electrische Apparaten N.V. Leijenseweg 101 P.O. Box 4 3720 AA Bilthoven / NL | [N/P] |
Frühere [1985/39] | Für alle benannten Staaten Koninklijke Fabriek Inventum Fabriek van Instrumenten en Electrische Apparaten N.V. Leijenseweg 101 P.O. Box 4 NL-3720 AA Bilthoven / NL | Erfinder | 01 /
van der Wansem, Pieter Johan Nassaulaan 31 NL-3761 BS Soest / NL | [1985/39] | Vertreter | Noz, Franciscus Xaverius, et al P. Petersstraat 160, P.O. Box 645 5600 AP Eindhoven / NL | [N/P] |
Frühere [1985/39] | Noz, Franciscus Xaverius, Ir., et al P. Petersstraat 160, P.O. Box 645 NL-5600 AP Eindhoven / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 85200202.1 | 16.02.1985 | [1985/39] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | NL19840000920 | 23.03.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: NL 8400920 | [1985/39] | Anmeldesprache | NL | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0155715 | Datum: | 25.09.1985 | Sprache: | EN | [1985/39] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0155715 | Datum: | 08.11.1989 | Sprache: | EN | [1989/45] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.07.1985 | Klassifikation | IPC: | H02H5/04, H05B3/34 | [1985/39] | CPC: |
H02H5/043 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1985/39] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Elektrisch geheizte Einrichtung, die ein Heizkabel und einen Sicherheitskreis gegen Überhitzung beinhaltet | [1985/39] | Englisch: | Electrically heated device comprising a heating cable and a safety circuit against excess heat | [1985/39] | Französisch: | Dispositif chauffé électriquement comprenant un câble chauffant et un circuit de sécurité contre la surchauffe | [1985/39] | Akte vernichtet: | 20.04.2002 | Prüfungsverfahren | 28.02.1986 | Prüfungsantrag gestellt [1986/19] | 03.02.1988 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.06.1988 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.02.1989 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 11.05.1989 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.08.1989 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.08.1989 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 09.08.1990 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1990/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.12.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.12.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.12.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 08.11.1989 | BE | 08.11.1989 | CH | 08.11.1989 | FR | 08.11.1989 | IT | 08.11.1989 | LI | 08.11.1989 | NL | 08.11.1989 | SE | 08.11.1989 | GB | 16.02.1990 | LU | 28.02.1990 | [2002/24] |
Frühere [1999/52] | AT | 08.11.1989 | |
BE | 08.11.1989 | ||
CH | 08.11.1989 | ||
IT | 08.11.1989 | ||
LI | 08.11.1989 | ||
NL | 08.11.1989 | ||
SE | 08.11.1989 | ||
GB | 16.02.1990 | ||
LU | 28.02.1990 | ||
Frühere [1999/42] | AT | 08.11.1989 | |
BE | 08.11.1989 | ||
CH | 08.11.1989 | ||
IT | 08.11.1989 | ||
LI | 08.11.1989 | ||
NL | 08.11.1989 | ||
SE | 08.11.1989 | ||
GB | 16.02.1990 | ||
Frühere [1991/14] | AT | 08.11.1989 | |
BE | 08.11.1989 | ||
CH | 08.11.1989 | ||
LI | 08.11.1989 | ||
NL | 08.11.1989 | ||
SE | 08.11.1989 | ||
GB | 16.02.1990 | ||
Frühere [1991/11] | AT | 08.11.1989 | |
CH | 08.11.1989 | ||
LI | 08.11.1989 | ||
NL | 08.11.1989 | ||
SE | 08.11.1989 | ||
GB | 16.02.1990 | ||
Frühere [1990/42] | AT | 08.11.1989 | |
CH | 08.11.1989 | ||
LI | 08.11.1989 | ||
NL | 08.11.1989 | ||
SE | 08.11.1989 | ||
Frühere [1990/29] | CH | 08.11.1989 | |
LI | 08.11.1989 | ||
NL | 08.11.1989 | ||
SE | 08.11.1989 | ||
Frühere [1990/28] | CH | 08.11.1989 | |
LI | 08.11.1989 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB2028608 (DREAMLAND ELECTRICAL APPLIANCE); | [AD]GB2028607 (DREAMLAND ELECTRICAL APPLIANCE); | [A]GB2056204 (RAYCHEM CORP); | [X]GB2086676 (SUNBEAM CORP) |