EP0154379 - Feldanordnung für EEPROMS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.09.1992 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.03.1997 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 23.04.1997 [1997/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | [N/P] |
Frühere [1985/37] | Für alle benannten Staaten Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 NL-5621 BA Eindhoven / NL | Erfinder | 01 /
Fang, Sheng c/o INT. OCTROOIBUREAU B.V. Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | [1985/37] | Vertreter | Faessen, Louis Marie Hubertus, et al Philips Intellectual Property & Standards P.O. Box 220 5600 AE Eindhoven / NL | [N/P] |
Frühere [1985/37] | Faessen, Louis Marie Hubertus, et al INTERNATIONAAL OCTROOIBUREAU B.V., Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 85200288.0 | 28.02.1985 | [1985/37] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19840585319 | 01.03.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 585319 | [1985/37] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0154379 | Datum: | 11.09.1985 | Sprache: | EN | [1985/37] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0154379 | Datum: | 16.09.1987 | Sprache: | EN | [1987/38] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0154379 | Datum: | 21.11.1991 | Sprache: | EN | [1991/47] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.07.1987 | Klassifikation | IPC: | G11C16/06 | [1991/47] | CPC: |
G11C16/10 (EP,US);
G11C16/28 (EP,US)
|
Frühere IPC [1985/37] | G11C17/00 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT [1985/37] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Feldanordnung für EEPROMS | [1985/37] | Englisch: | Improved array arrangement for EEPROMS | [1985/37] | Französisch: | Arrangement de réseau pour des EEPROMS | [1985/37] | Prüfungsverfahren | 15.03.1988 | Prüfungsantrag gestellt [1988/19] | 10.01.1990 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.05.1990 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.06.1990 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.09.1990 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.10.1990 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 12.03.1991 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.06.1991 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.06.1991 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 22.08.1992 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1992/46] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.02.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.02.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.02.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 22.02.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 25.02.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4090258 (CRICCHI JAMES R); | [A]US4266283 (PERLEGOS GEORGE, et al); | [A]EP0050005 (TOKYO SHIBAURA ELECTRIC CO [JP]) |