EP0154495 - Thioether-Makrolid-Derivate [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 22.03.1989 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Omura, Satoshi 12-7 Seta 5-chome Setagaya-Ku Tokyo / JP | [N/P] |
Frühere [1985/37] | Für alle benannten Staaten Omura, Satoshi 12-7 Seta 5-chome Setagaya-Ku Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Omura, Satoshi 12-7, Seta 5-chome Setagaya-ku Tokyo / JP | 02 /
Tsuzuki, Kazuo 18-22, Nishiazabu 4-chome Minato-ku Tokyo / JP | [1985/37] | Vertreter | Hudson, Christopher Mark, et al Lilly Industries Limited European Patent Operations Erl Wood Manor Windlesham Surrey GU20 6PH / GB | [N/P] |
Frühere [1985/37] | Hudson, Christopher Mark, et al Lilly Industries Limited European Patent Operations Erl Wood Manor Windlesham Surrey GU20 6PH / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 85301284.7 | 26.02.1985 | [1985/37] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19840005087 | 27.02.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 8405087 | [1985/37] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0154495 | Datum: | 11.09.1985 | Sprache: | EN | [1985/37] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0154495 | Datum: | 05.02.1986 | Sprache: | EN | [1986/06] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.12.1985 | Klassifikation | IPC: | C07H17/08, A61K31/70 | [1985/37] | CPC: |
C07H17/08 (EP,US);
A61P31/04 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1985/37] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Thioether-Makrolid-Derivate | [1985/37] | Englisch: | Improvements in or relating to thioether macrolide derivatives | [1985/37] | Französisch: | Dérivés du type thioéther macrolide | [1985/37] | Akte vernichtet: | 19.07.1995 | Prüfungsverfahren | 04.03.1985 | Prüfungsantrag gestellt [1985/37] | 03.09.1987 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 08.03.1988 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.06.1988 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: ) | 09.12.1988 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Formalprüfung [1989/19] | 19.12.1988 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [1989/19] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.01.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [YP]JP59157098 ; | [Y]EP0033433 (SCHERING CORP [US]); | [YP]EP0104028 (LILLY CO ELI [US]) | [YP] - JOURNAL OF ANTIBIOTICS, vol. 37, no. 9, September 1984, pages 1007-1015, Tokyo, JP; S. OMURA et al.: "Chemical modification of tylosin thioether derivatives of tylosin and demycarosyltylosin" | [YP] - CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 102, no. 21, 27th May 1985, page 616, no. 185435m, Columbus, Ohio, US; & JP - A - 59 157 098 (TOYO JOZO CO., LTD.) 06-09-1984, & JP59157098 A 00000000 |