EP0160543 - Schliessbare Ventilationsvorrichtung zum Verhindern der Verbreitung von Rauch und Feuer [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 05.08.1988 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten DIXON INTERNATIONAL LIMITED Pampisford Cambridge CB2 4HG / GB | [N/P] |
Frühere [1985/45] | Für alle benannten Staaten DIXON INTERNATIONAL LIMITED Pampisford Cambridge CB2 4HG / GB | Erfinder | 01 /
Tanner, Robert Alfred 63 Brewery Road Pampisford Cambridge / GB | 02 /
Mackie, Peter 7 Har Pare Stud 6 Mile Bottom Nr. Newmarket Suffolk / GB | [1985/45] | Vertreter | Seaborn, George Stephen, et al Edward Evans Barker Clifford's Inn, Fetter Lane London EC4A 1BZ / GB | [N/P] |
Frühere [1985/45] | Seaborn, George Stephen, et al c/o Edward Evans & Co. Chancery House 53-64 Chancery Lane London WC2A 1SD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 85302977.5 | 26.04.1985 | [1985/45] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19840010927 | 27.04.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 8410927 | [1985/45] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0160543 | Datum: | 06.11.1985 | Sprache: | EN | [1985/45] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0160543 | Datum: | 05.02.1986 | Sprache: | EN | [1986/06] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.12.1985 | Klassifikation | IPC: | F24F13/12, A62C3/14 | [1985/45] | CPC: |
A62C2/247 (EP);
F24F13/12 (EP);
F24F11/35 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1985/45] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Schliessbare Ventilationsvorrichtung zum Verhindern der Verbreitung von Rauch und Feuer | [1985/45] | Englisch: | Ventilator which is closable to inhibit spread of smoke and fire | [1985/45] | Französisch: | Aérateur pouvant être fermé pour empêcher la diffusion de fumée et de feu | [1985/45] | Akte vernichtet: | 16.08.1994 | Prüfungsverfahren | 10.07.1986 | Prüfungsantrag gestellt [1986/37] | 17.11.1986 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.11.1987 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.03.1988 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1988/38] | 28.04.1988 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1988/38] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 13.07.1987 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 30.06.1987 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 31.07.1987 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.04.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 02.05.1988 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]DE3215076 (SCHLOZ WERNER); | [Y]FR2411948 (DORMA BAUBESCHLAG [DE]); | [Y]US3799046 (GORCHEV D); | [X]US2827140 (KNEBEL HERMAN C); | [X]FR2338091 (SIRULIK WILHELM [FR]); | [A]FR2131958 (SOBINCO FA); | [A]FR1425687 (WESTFAELISCHES METALLWERK); | [A]FR2274004 (CANIVET HERVE [FR]); | [A]US3537380 (SPRADLING JOSEPH W, et al); | [A]DE2935566 (KESSLER & LUCH GMBH) |