EP0161916 - Wiederverwendbare Ankerschraube [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 07.05.1987 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten GLI Industries, Inc. 785 West 1700 So. No. 4 Salt Lake City Utah 84104 / US | [N/P] |
Frühere [1985/47] | Für alle benannten Staaten GLI Industries, Inc. 785 West 1700 So. No. 4 Salt Lake City Utah 84104 / US | Erfinder | 01 /
Graham, Charles H. 7281 South 3080 East Salt Lake City Utah 84121 / US | [1985/47] | Vertreter | Notaro, Giancarlo, et al Jacobacci-Casetta & Perani S.p.A. Via Alfieri 17 10121 Torino / IT | [N/P] |
Frühere [1986/32] | Notaro, Giancarlo, et al c/o Jacobacci-Casetta & Perani S.p.A. Via Alfieri, 17 I-10121 Torino / IT | ||
Frühere [1985/47] | Rushton, Ronald SOMMERVILLE & RUSHTON 11 Holywell Hill St. Albans Hertfordshire AL1 1EZ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 85303298.5 | 09.05.1985 | [1985/47] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19840609484 | 11.05.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 609484 | US19850720589 | 08.04.1985 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 720589 | [1985/47] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0161916 | Datum: | 21.11.1985 | Sprache: | EN | [1985/47] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0161916 | Datum: | 02.04.1986 | Sprache: | EN | [1986/14] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.02.1986 | Klassifikation | IPC: | F16B13/06 | [1985/47] | CPC: |
F16B29/00 (EP);
F16B13/061 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1985/47] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Wiederverwendbare Ankerschraube | [1985/47] | Englisch: | Reusable anchor bolt assembly | [1985/47] | Französisch: | Vis d'ancrage réutilisable | [1985/47] | Akte vernichtet: | 23.06.1993 | Prüfungsverfahren | 03.12.1986 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1987/26] | 08.01.1987 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1987/26] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]DE867909 ; | [Y]DE1218804 ; | [Y]AT189899B ; | [Y]FR1312011 ; | [A]GB881247 ; | [A]DK52088C ; | [A]DK82563C ; | [A]US2365372 |