EP0186264 - Stützvorrichtung für den menschlichen Körper [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.02.1992 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.03.1992 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BE | veröffentlicht am 29.04.1992 [1992/18] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Griffin, Gordon Douglas 4594 Victoria Circle Provo Utah 84604 / US | [N/P] |
Frühere [1986/27] | Für alle benannten Staaten Griffin, Gordon Douglas 4594 Victoria Circle Provo Utah 84604 / US | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1986/27] | Vertreter | Lee, Philip Graham, et al Marks & Clerk 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | [N/P] |
Frühere [1986/27] | Lee, Philip Graham, et al MARKS & CLERK 57/60 Lincoln's Inn Fields London WC2A 3LS / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 85306722.1 | 20.09.1985 | [1986/27] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19840023810 | 20.09.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 8423810 | [1986/27] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0186264 | Datum: | 02.07.1986 | Sprache: | EN | [1986/27] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0186264 | Datum: | 20.11.1986 | Sprache: | EN | [1986/47] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0186264 | Datum: | 24.04.1991 | Sprache: | EN | [1991/17] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.09.1986 | Klassifikation | IPC: | A47C23/06 | [1986/27] | CPC: |
A47C23/065 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, IT, LI, NL, SE [1986/27] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Stützvorrichtung für den menschlichen Körper | [1986/27] | Englisch: | An improved body support arrangement | [1986/27] | Französisch: | Dispositif pour supporter le corps humain | [1986/27] | Prüfungsverfahren | 29.05.1987 | Prüfungsantrag gestellt [1989/30] | 12.12.1989 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.03.1990 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.06.1990 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 19.10.1990 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.01.1991 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.01.1991 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 25.01.1992 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1992/16] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.09.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.09.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.09.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.09.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 20.05.1987 | M02   Gebühr entrichtet am   29.05.1987 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 24.04.1991 | BE | 24.04.1991 | [1992/18] |
Frühere [1992/03] | AT | 24.04.1991 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE2645956 (SCHUMANN WOLFGANG); | [Y]DE2855241 (METZELER SCHAUM GMBH); | [A]EP0019085 (METZELER SCHAUM GMBH [DE]); | [YD]EP0116237 (GRIFFIN G D) |