EP0180388 - Behälter für geschmolzenes Metall [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.10.1990 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.09.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: FR | veröffentlicht am 31.10.2007 [2007/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten FOSECO INTERNATIONAL LIMITED 285 Long Acre Nechells Birmingham B7 5JR / GB | [N/P] |
Frühere [1986/19] | Für alle benannten Staaten FOSECO INTERNATIONAL LIMITED 285 Long Acre Nechells Birmingham B7 5JR / GB | Erfinder | 01 /
Barnes, Andrew 6 Castle Hall Glascote Tamworth Staffordshire / GB | 02 /
Flood, James 4 Lomax Close Lichfield Staffordshire / GB | [1986/19] | Vertreter | Moore, John Hamilton Foseco Holding International Limited Group Patents Department 285 Long Acre Nechells Birmingham B7 5JR / GB | [1989/24] |
Frühere [1986/19] | Warman, Charles Alfred Group Patents Department Foseco Minsep International Limited 285 Long Acre Nechells Birmingham B7 5JR / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 85307558.8 | 18.10.1985 | [1986/19] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19840027711 | 01.11.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 8427711 | [1986/19] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0180388 | Datum: | 07.05.1986 | Sprache: | EN | [1986/19] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0180388 | Datum: | 13.05.1987 | Sprache: | EN | [1987/20] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0180388 | Datum: | 27.12.1989 | Sprache: | EN | [1989/52] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.03.1987 | Klassifikation | IPC: | B22D41/02, F27D1/00 | [1986/19] | CPC: |
F27D1/16 (EP);
B22D41/02 (EP);
F27B14/10 (EP);
F27D1/0006 (EP);
F27B2014/104 (EP);
F27B2014/106 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, DE, FR, GB, IT, NL, SE [1986/19] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Behälter für geschmolzenes Metall | [1986/19] | Englisch: | Containers for molten metal | [1986/19] | Französisch: | Récipients pour métal fondu | [1986/19] | Akte vernichtet: | 20.04.2002 | Prüfungsverfahren | 30.03.1987 | Prüfungsantrag gestellt [1987/22] | 10.09.1987 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 04.02.1988 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.03.1988 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.07.1988 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.02.1989 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.03.1989 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.04.1989 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 15.06.1989 | Ankündigung der Patenterteilung | 30.06.1989 | Erteilungsgebühr entrichtet | 30.06.1989 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 28.09.1990 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1990/50] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.09.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.09.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.09.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 27.12.1989 | FR | 27.12.1989 | IT | 27.12.1989 | NL | 27.12.1989 | SE | 27.12.1989 | [2002/24] |
Frühere [1999/42] | AT | 27.12.1989 | |
IT | 27.12.1989 | ||
NL | 27.12.1989 | ||
SE | 27.12.1989 | ||
Frühere [1990/52] | AT | 27.12.1989 | |
NL | 27.12.1989 | ||
SE | 27.12.1989 | ||
Frühere [1990/43] | NL | 27.12.1989 | |
SE | 27.12.1989 | ||
Frühere [1990/34] | SE | 27.12.1989 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]GB1477632 (FOSECO INT); | [A]DE2745272 (FOSECO TRADING AG); | [A]DE2824773 (DAUSSAN & CO); | [A]DE3301112 (LABATE MICHAEL D [US]) |