EP0183533 - Organopolysiloxanverbindungen, die SiC-gebundene Alkoxysilylalkyl- und Polyoxyalkylenradikale enthalten [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 09.02.1993 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Toray Silicone Company Limited Mitsui Building No. 6 2-8 Nihombashi-Muromachi Chuo-ku Tokyo 103 / JP | [N/P] |
Frühere [1986/23] | Für alle benannten Staaten Toray Silicone Company Limited Mitsui Building No. 6 2-8 Nihombashi-Muromachi Chuo-ku Tokyo 103 / JP | Erfinder | 01 /
Ona, Isao 2848 Kubota Sodegaura-machi Kimitsu-gun Chiba Prefecture / JP | 02 /
Taki, Yoichioro 1-6, Nishi Yushudai Ichihara-shi Chiba Prefecture / JP | 03 /
Ozaki, Masaru 1-6, Nishi Yushudai Ichihara-shi Chiba Prefecture / JP | 04 /
Fujii, Tadashi 1-6, Nishi Yushudai Ichihara-shi Chiba Prefecture / JP | [1986/23] | Vertreter | Laredo, Jack Joseph, et al Elkington and Fife, Prospect House, 8 Pembroke Road Sevenoaks Kent TN13 1XR / GB | [N/P] |
Frühere [1986/23] | Laredo, Jack Joseph, et al Elkington and Fife Prospect House 8 Pembroke Road Sevenoaks, Kent TN13 1XR / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 85308608.0 | 27.11.1985 | [1986/23] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19840249890 | 27.11.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 24989084 | [1986/23] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0183533 | Datum: | 04.06.1986 | Sprache: | EN | [1986/23] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0183533 | Datum: | 23.03.1988 | Sprache: | EN | [1988/12] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.02.1988 | Klassifikation | IPC: | C08G77/16, C08G77/46, C08G77/50 | [1988/12] | CPC: |
C08G77/46 (EP,US);
C08G77/50 (EP,US)
|
Frühere IPC [1986/23] | C08G77/16 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1986/23] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Organopolysiloxanverbindungen, die SiC-gebundene Alkoxysilylalkyl- und Polyoxyalkylenradikale enthalten | [1986/23] | Englisch: | Organopolysiloxane compounds containing SiC-bonded alkoxysilylalkyl and polyoxyalkylene radicals | [1986/23] | Französisch: | Composés d'organopolysiloxane contenant des radicaux d'alcoxysilylalkyle et polyoxyalkylène attachés par liaison SiC | [1986/23] | Akte vernichtet: | 12.06.1999 | Prüfungsverfahren | 30.08.1988 | Prüfungsantrag gestellt [1988/43] | 08.12.1989 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 12.04.1990 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.09.1990 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.01.1991 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.08.1991 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 04.02.1992 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.10.1992 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [1993/13] | 09.11.1992 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [1993/13] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.11.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 06.09.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 06.09.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 06.09.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 22.12.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 05.09.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0032310 (UNION CARBIDE CORP [US]) |