EP0148803 - Akusto-optische polykromatische Ablenkeinheit [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.01.1990 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.01.1990 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 21.02.1990 [1990/08] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SOCIETE FRANCAISE D'EQUIPEMENTS POUR LA NAVIGATION AERIENNE (S.F.E.N.A.) B.P. 59 Aérodrome de Villacoublay F-78140 Velizy Villacoublay / FR | Für alle benannten Staaten Société AUTOMATES ET AUTOMATISMES (S.A.R.L.) 6-8 rue de Versailles F-78470 Saint Remy les Chevreuse / FR | [1985/29] | Erfinder | 01 /
Bastian, Jean-Louis 7, Avenue du Général Maistre F-75014 Paris / FR | 02 /
Picault, Jean-Pierre 2, Ch. de la Garenne F-91290 La Norville / FR | [1985/29] | Vertreter | Chevallier, Robert Marie Georges Cabinet BOETTCHER 23, rue La Boétie F-75008 Paris / FR | [1987/10] |
Frühere [1985/29] | Chevallier, Robert Marie Georges Société SEDIC 40, rue Victor Basch F-92120 Montrouge / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 85400034.6 | 09.01.1985 | [1985/29] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19840000257 | 10.01.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 8400257 | [1985/29] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0148803 | Datum: | 17.07.1985 | Sprache: | FR | [1985/29] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0148803 | Datum: | 01.03.1989 | Sprache: | FR | [1989/09] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.06.1985 | Klassifikation | IPC: | G02F1/11, G02F1/33 | [1985/29] | CPC: |
G02F1/332 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, NL [1985/29] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Akusto-optische polykromatische Ablenkeinheit | [1985/29] | Englisch: | Polychromatic acousto-optical deflector | [1985/29] | Französisch: | Déflecteur acousto-optique polychromatique | [1989/09] |
Frühere [1985/29] | Déflecteur acoust-optique polychromatique | Prüfungsverfahren | 09.12.1985 | Prüfungsantrag gestellt [1986/10] | 08.05.1987 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.08.1987 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.05.1988 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 10.06.1988 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 09.08.1988 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.11.1988 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.11.1988 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 02.12.1989 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1990/08] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.01.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.11.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.11.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE3248539 ; | [A]EP0018150 ; | [A]DE3205868 ; | [A]US3783185 | [A] - JOURNAL OF PHYSICS E; SCIENTIFIC INSTRUMENTS, vol. 6, no. 9, septembre 1973, pages 868-670, Londres, GB; Y. OHTSUKA: "Sound velocity measurement based on optical heterodyne detection techniques using two successive ultrasonic waves" | [A] - APPLIED OPTICS, vol. 20, no. 4, 15 février 1981, pages 588-590, New York, US; J.B. ABBISS et al.: "Deviation-free Bragg cell frequency-shifting" |