EP0172053 - Selbstreinigende Ventile für pulverige, körnige und teigartige Produkte [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.07.1989 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.07.1989 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 30.08.1989 [1989/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ETABLISSEMENTS TROUVAY & CAUVIN Société Anonyme 58, rue Général Chanzy F-76600 Le Havre / FR | [1988/32] |
Frühere [1986/08] | Für alle benannten Staaten ETABLISSEMENTS TROUVAY & CAUVIN Société Anonyme 58, rue Général Chanzy F-76600 Le Havre / FR | ||
Für alle benannten Staaten Morello, Aldo 18 bis, rue Creuze F-69100 Villeurbanne / FR | Erfinder | 01 /
Besnard, Henri 8, Place du Général Leclerc F-76400 Fecamp / FR | 02 /
Fremau, Daniel Immeuble Ravel Parc de la Rivière Appartement 40 F-76400 Fecamp / FR | [1986/08] | Vertreter | Rodhain, Claude Cabinet Claude Rodhain S.A. 3, rue Moncey 75009 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [1986/08] | Rodhain, Claude Cabinet Claude Rodhain S.A. 3, rue Moncey F-75009 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 85401303.4 | 27.06.1985 | [1986/08] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19840011042 | 11.07.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 8411042 | [1986/08] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0172053 | Datum: | 19.02.1986 | Sprache: | FR | [1986/08] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0172053 | Datum: | 14.09.1988 | Sprache: | FR | [1988/37] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.11.1985 | Klassifikation | IPC: | F16K3/316, F16K3/02 | [1986/08] | CPC: |
F16K3/0281 (EP,US);
F16K3/316 (EP,US);
Y10T137/4273 (EP,US);
Y10T137/4336 (EP,US);
Y10T137/6075 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1986/08] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Selbstreinigende Ventile für pulverige, körnige und teigartige Produkte | [1986/08] | Englisch: | Self-cleaning valve for powdery, granular and doughy products | [1986/08] | Französisch: | Vanne auto-nettoyante pour produits poudreux, granuleux et pâteux | [1986/08] | Prüfungsverfahren | 04.06.1986 | Prüfungsantrag gestellt [1986/33] | 10.07.1987 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.09.1987 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.11.1987 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 07.01.1988 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.02.1988 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 11.03.1988 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.06.1988 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.06.1988 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 15.06.1989 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1989/35] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.06.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.06.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US1675986 (LYALL MASON HAROLD); | [A]FR1452707 (FMC CORP) | Prüfung | EP0048780 |