EP0156747 - Verfahren und Vorrichtung zum Ausschneiden von quadratischen oder rechteckigen Öffnungen in Bilderrahmen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 29.03.1989 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.03.1989 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 17.05.1989 [1989/20] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Vigneron, Gérard Gaston Quartier St Marcel F-26150 Die / FR | Für alle benannten Staaten Brûlé, Jean Camille Raymond F-01130 Les Neyrolles, Ain / FR | [1985/40] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1985/40] | Vertreter | Bratel, Gérard, et al Cabinet Germain & Maureau 12, rue Boileau BP 6153 69466 Lyon Cedex 06 / FR | [N/P] |
Frühere [1985/40] | Bratel, Gérard, et al Cabinet GERMAIN & MAUREAU Le Britannia - Tour C 20, boulevard E. Déruelle F-69003 Lyon / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 85420055.7 | 22.03.1985 | [1985/40] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19840005113 | 22.03.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 8405113 | [1985/40] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0156747 | Datum: | 02.10.1985 | Sprache: | FR | [1985/40] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0156747 | Datum: | 25.05.1988 | Sprache: | FR | [1988/21] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.07.1985 | Klassifikation | IPC: | B26F1/38 | [1985/40] | CPC: |
B26F1/3853 (EP,US);
Y10T83/051 (EP,US);
Y10T83/0524 (EP,US);
Y10T83/06 (EP,US);
Y10T83/0605 (EP,US);
Y10T83/7507 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1985/40] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Vorrichtung zum Ausschneiden von quadratischen oder rechteckigen Öffnungen in Bilderrahmen | [1985/40] | Englisch: | Method and apparatus for cutting square or rectangular windows out of mats for making picture frames | [1985/40] | Französisch: | Procédé et appareil mécanisé pour le découpage de fenêtres carrées ou rectangulaires dans des cadres destinés à l'encadrement artistique | [1985/40] | Prüfungsverfahren | 06.02.1986 | Prüfungsantrag gestellt [1986/15] | 12.02.1987 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.06.1987 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.09.1987 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 26.11.1987 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.02.1988 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.02.1988 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 28.02.1989 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1989/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.02.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.03.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 25.05.1988 | [1989/13] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3130622 (ENO WILLIAM F); | [Y]US3213736 (KEETON WILLIAM B); | [Y]US3774495 (MATTHEW M); | [Y]US3779119 (BROIDES I); | [A]US3996827 (LOGAN MALCOLM); | [X]US4098160 (WEIL HANS HERMAN); | [A]US4200429 (WEIL HANS H [SE]) |