EP0156774 - Mehrlademagazin für ein chirurgisches Instrument zum geradlinigen Klammernähen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 20.02.1989 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SENMED, INC. 8485 Broadwell Road Cincinnati Ohio 45244 / US | [N/P] |
Frühere [1986/08] | Für alle benannten Staaten SENMED, INC. 8485 Broadwell Road Cincinnati Ohio 45244 / US | ||
Frühere [1985/40] | Für alle benannten Staaten SENMED INC. 8485 Broadwell Road Cincinnati Ohio 45244 / US | Erfinder | 01 /
Brinkerhoff, Ronald J. Route l Box 280 Moscow Ohio 45153 / US | 02 /
Nobis, Rudolph H. 3915 East Gatewood Apt 3. Cincinnati Ohio 45236 / US | [1985/40] | Vertreter | Nithardt, Roland Cabinet Moser & Cie C/o Cabinet Roland Nithardt Y-Parc/Chemin de la Sallaz 1400 Yverdon-les-Bains / CH | [N/P] |
Frühere [1985/40] | Nithardt, Roland Cabinet Moser & Cie, c/o Cabinet Roland Nithardt, Y-Parc/Chemin de la Sallaz CH-1400 Yverdon-les-Bains / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 85810134.8 | 26.03.1985 | [1985/40] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19840595291 | 30.03.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 595291 | [1985/40] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0156774 | Datum: | 02.10.1985 | Sprache: | EN | [1985/40] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0156774 | Datum: | 10.12.1986 | Sprache: | EN | [1986/50] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.10.1986 | Klassifikation | IPC: | A61B17/10 | [1985/40] | CPC: |
A61B17/072 (EP,US);
A61B2017/0725 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, SE [1985/40] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Mehrlademagazin für ein chirurgisches Instrument zum geradlinigen Klammernähen | [1985/40] | Englisch: | Multiple-Load cartridge assembly for a linear surgical stapling instrument | [1985/40] | Französisch: | Cartouche à charges multiples pour instrument chirurgical d'agrafage linéaire | [1985/40] | Akte vernichtet: | 19.07.1995 | Prüfungsverfahren | 05.06.1987 | Prüfungsantrag gestellt [1987/36] | 01.10.1988 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1989/15] | 08.11.1988 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [1989/15] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.02.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 10.06.1987 | M02   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.03.1988 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | DE618922 [ ] (HEINRICH C ULRICH); | US3275211 [ ] (HIRSCH LEON C, et al); | WO8200969 [ ] (HOSPITAL PROD LTD [AU], et al); | FR2492654 [ ] (IVANO FRANKOVSKY G [SU]); | DE3404104 [ ] (AESCULAP WERKE AG) |