EP0176476 - Verfahren zur Herstellung von hochaktivem, dispersem Aluminiumleichtoxidhydrat und Formkörper aus Aluminiumleichtoxid sowie Verfahren zur Herstellung der Formkörper [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 20.01.1989 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Schweizerische Aluminium AG CH-3965 Chippis / CH | [N/P] |
Frühere [1986/14] | Für alle benannten Staaten SCHWEIZERISCHE ALUMINIUM AG CH-3965 Chippis / CH | Erfinder | 01 /
Weingärtner, Fritz Ostermannstrasse 17 D-5014 Kerpen-Horrem / DE | [1986/14] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 85810394.8 | 30.08.1985 | [1986/14] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CH19840004410 | 14.09.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CH 441084 | [1986/14] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0176476 | Datum: | 02.04.1986 | Sprache: | DE | [1986/14] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.02.1986 | Klassifikation | IPC: | B01J20/08, C01F7/02 | [1986/14] | CPC: |
B01J20/08 (EP,US);
C01F7/021 (EP,US);
C01P2004/50 (EP,US);
C01P2004/61 (EP,US);
C01P2004/62 (EP,US);
C01P2006/12 (EP,US);
C01P2006/14 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1986/14] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung von hochaktivem, dispersem Aluminiumleichtoxidhydrat und Formkörper aus Aluminiumleichtoxid sowie Verfahren zur Herstellung der Formkörper | [1986/14] | Englisch: | Process for the preparation of light, highly activated dispersed aluminium oxide, shaped products of light aluminium oxide and process for the preparation of the shaped products | [1986/14] | Französisch: | Procédé de préparation d'oxyde d'aluminium léger très actif dispersé et produits façonnés en oxyde d'aluminium léger et procédé de préparation des produits façonnés | [1986/14] | Akte vernichtet: | 19.07.1995 | Prüfungsverfahren | 29.09.1986 | Prüfungsantrag gestellt [1986/48] | 10.02.1988 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 21.08.1988 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1989/10] | 22.09.1988 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1989/10] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.07.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.08.1988 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]FR2116538 (BAYER AG); | [A]US4166100 (ANDRUSHKEVICH MIKHAIL M [SU], et al); | [A]EP0025900 (KALI CHEMIE AG [DE]) |