EP0191778 - HUFBESCHLAG INSBESONDERE ZUM BESCHLAGEN VON PFERDEHUFEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 18.05.1988 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Steppers Vertriebs AG Poststr. 9 Zug/Schweiz / CH | [1986/35] | Erfinder | 01 /
GERMER, Armin Ludolfinger Weg 6b D-1000 Berlin 28 / DE | 02 /
GUST, Manfred Amselweg 8 CH-4565 Recherswil / CH | 03 /
GERMER, Claude Robert Bosch Limitada Rua Cesario Galeno 447-483 03071 Sao Paulo / BR | [2007/32] |
Frühere [1986/35] | 01 /
GERMER, Armin Ludolfinger Weg 6b D-1000 Berlin 28 / DE | ||
02 /
GUST, Manfred Amselweg 8 CH-4565 Recherswil / CH | |||
03 /
GARETTE, Claude rue Charles de Gaulle Cité Foch D-1000 Berlin-Wittenau / DE | Vertreter | Hiebsch, Gerhard F., et al Hiebsch Behrmann Wagner Patentanwälte Hegau-Tower Maggistrasse 5 (10. OG) 78224 Singen / DE | [N/P] |
Frühere [1987/49] | Hiebsch, Gerhard F., Dipl.-Ing., et al Postfach 464 D-78204 Singen / DE | ||
Frühere [1986/35] | Hiebsch, Gerhard F., Dipl.-Ing. Hiebsch & Peege Patentanwälte Postfach 464 D-78204 Singen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 85903256.7 | 25.06.1985 | [1986/35] | WO1985EP00304 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE19843423838 | 28.06.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 3423838 | DE1985G851481 | 20.05.1985 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE G0851481 | [1986/35] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO8600194 | Datum: | 16.01.1986 | Sprache: | DE | [1986/02] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0191778 | Datum: | 27.08.1986 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 16.01.1986 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1986/35] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 16.01.1986 | Klassifikation | IPC: | A01L1/04, A01L7/02 | [1986/35] | CPC: |
A01L1/04 (EP);
A01L7/02 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1986/35] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HUFBESCHLAG INSBESONDERE ZUM BESCHLAGEN VON PFERDEHUFEN | [1986/35] | Englisch: | CLOUT PARTICULARLY FOR SHOEING THE HOOVES OF A HORSE | [1986/35] | Französisch: | FERRURE EN PARTICULIER POUR FERRER DES SABOTS DE CHEVAL | [1986/35] | Akte vernichtet: | 18.08.1994 | Eintritt in die regionale Phase | 18.03.1986 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.03.1986 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.07.1986 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.07.1986 | Prüfungsantrag gestellt [1986/37] | 03.09.1987 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.01.1988 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1988/27] | 10.02.1988 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1988/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.06.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | US2758655 [ ]; | BE512731 [ ]; | FR687384 [ ]; | FR787783 [ ]; | FR473413 [ ]; | FR2294637 [ ] |