Benannte Vertragsstaaten | AT | | BE | | CH | | DE | | FR | | GB | | IT | | LI | | NL | | SE | | Prüfungsverfahren | 10.02.1988 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen
[1988/27] | Eintritt in die regionale Phase | 18.03.1986 | Nationale Grundgebühr entrichtet | | 18.03.1986 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | | 12.07.1986 | Prüfungsgebühr entrichtet | | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.06.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 27.08.1986 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | AT BE CH DE FR GB IT LI NL SE | | Datum des Ereignisses: | 10.09.1986 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 19860712 | | Datum des Ereignisses: | 21.10.1987 | | Beschreibung des Ereignisses: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 19870903 | | Datum des Ereignisses: | 06.07.1988 | | Beschreibung des Ereignisses: | APPLICATION DEEMED TO BE WITHDRAWN | Effective DATE: | 19880114 | | Datum des Ereignisses: | 08.08.2007 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | GERMER, ARMIN | | Datum des Ereignisses: | 08.08.2007 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | GUST, MANFRED | | Datum des Ereignisses: | 08.08.2007 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON INVENTOR PROVIDED BEFORE GRANT (CORRECTED) | INVENTOR: | GERMER,CLAUDE | | Datum des Ereignisses: | 11.07.1986 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 18.05.1988 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION IS DEEMED TO BE WITHDRAWN | |