EP0187863 - LUFTDEBITREGELVENTIL FÜR FAHRZEUGKLIMAANLAGE SOWIE DESSEN HERSTELLUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.07.1992 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.09.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 29.10.2008 [2008/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NIPPONDENSO CO., LTD. 1-1, Showa-cho Kariya-shi Aichi-ken / JP | Für alle benannten Staaten SHIMIZU INDUSTRY COMPANY LTD. 1, Chasenboushita, Hitotsugi-cho Kariya-shi, Aichi 448 / JP | [N/P] |
Frühere [1989/51] | Für alle benannten Staaten NIPPONDENSO CO., LTD. 1-1, Showa-cho Kariya-shi Aichi-ken / JP | ||
Für alle benannten Staaten SHIMIZU INDUSTRY COMPANY LTD. 1, Chasenboushita, Hitotsugi-cho Kariya-shi, Aichi 448 / JP | |||
Frühere [1986/30] | Für alle benannten Staaten NIPPONDENSO CO., LTD. 1-1, Showa-cho Kariya-shi Aichi-ken / JP | ||
Für alle benannten Staaten SHIMIZU INDUSTRY COMPANY LTD. 1, Chasenboushita, Hitotsugi-cho Kariya-shi, Aichi 448 / JP | Erfinder | 01 /
KAYAKABE, Hiroshi 10, Yataminami 3-chome Higashi-ku, Nagoya-shi Aichi 461 / JP | 02 /
MITOMI, Masaei 8, Kouei 3-chome Chiryu-shi Aichi 472 / JP | 03 /
MIYAJIMA, Mikio 2-7, Eguchi 3-chome Okazaki-shi Aichi 444 / JP | 04 /
NAKATA, Shuji 1-6-1, Kyowa-cho Oobu-shi Aichi 474 / JP | 05 /
SHIMIZU, Tadashi No. 306, B.C. Nanzan 19-1, Nanzan-cho Mizuho-ku, Nagoya-shi Aichi 467 / JP | 06 /
YOSHITO, Kazuharu No. 14-305, Chiryudanchi 4, Showa 9-chome Chiryu-shi Aichi 472 / JP | 07 /
NISHIU, Masamichi No. 101, Residence Setoyama 22, Setoyama Okehazama Arimatsu-cho Midori-ku, Nagoya-shi Aichi 458 / JP | [1986/30] | Vertreter | Klingseisen, Franz, et al Klingseisen, Rings & Partner Patentanwälte Bräuhausstrasse 2 80331 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/44] | Klingseisen, Franz, et al Klingseisen & Partner Bräuhausstrasse 2 80331 München / DE | ||
Frühere [1986/30] | Klingseisen, Franz, Dipl.-Ing., et al Patentanwälte, Dr. F. Zumstein, Dipl.-Ing. F. Klingseisen, Bräuhausstrasse 4 D-80331 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 85903376.3 | 03.07.1985 | [1986/30] | WO1985JP00373 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19840143829 | 11.07.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 14382984 | [1986/30] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO8600688 | Datum: | 30.01.1986 | Sprache: | EN | [1986/03] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0187863 | Datum: | 23.07.1986 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 30.01.1986 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1986/30] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0187863 | Datum: | 11.09.1991 | Sprache: | EN | [1991/37] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 30.01.1986 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.07.1989 | Klassifikation | IPC: | F24F13/14, B29D9/00 | [1986/30] | CPC: |
B60H1/00678 (EP,US);
B60H1/00671 (KR);
B29C31/044 (EP,US);
B29C43/18 (EP,KR,US);
B29C43/206 (EP,KR,US);
B29C48/08 (EP,KR,US);
F16K27/0218 (EP,US);
B29C2043/3438 (EP,US);
B29C48/00 (EP,US);
B29L2009/00 (EP,KR,US);
B29L2031/7506 (EP,KR,US);
B60H2001/007 (EP,KR,US);
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1986/30] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | LUFTDEBITREGELVENTIL FÜR FAHRZEUGKLIMAANLAGE SOWIE DESSEN HERSTELLUNG | [1986/30] | Englisch: | AIR-FLOW CONTROL VALVE FOR AN AUTOMOTIVE AIR-CONDITIONING APPARATUS AND A METHOD OF PRODUCING THE SAME | [1986/30] | Französisch: | CLAPET DE COMMANDE D'ECOULEMENT D'AIR POUR UN APPAREIL DE CLIMATISATION ET PROCEDE DE PRODUCTION DU CLAPET | [1986/30] | Eintritt in die regionale Phase | 05.03.1986 | Übersetzung eingereicht | 05.03.1986 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.03.1986 | Recherchengebühr entrichtet | 05.03.1986 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.03.1986 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.03.1986 | Prüfungsantrag gestellt [1986/30] | 02.04.1990 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.08.1990 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.10.1990 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 14.02.1991 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.05.1991 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.05.1991 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 12.06.1992 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1992/36] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.07.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.07.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.07.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 17.07.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 13.07.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB957997 (MANFRED BEHR); | [A]US3197352 (COATES JAMES M); | [A]FR2238105 (FERODO SA [FR]); | [A]FR2447493 (FERODO SA) | Internationale Recherche | [A]JPS535365Y ; | [A]JPS5415477Y ; | [A]JPS54146547U ; | [A]JPS56140035U |