EP0193556 - OPTISCHE TASTATUR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 12.02.1987 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.02.1987 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 01.04.1987 [1987/14] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SOULOUMIAC, Alain 29, rue du Général Brunet F-75019 Paris / FR | [1986/37] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1986/37] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 85904263.2 | 09.09.1985 | [1986/37] | WO1985FR00239 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19840013810 | 07.09.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 8413810 | FR19840017588 | 19.11.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 8417588 | FR19850008944 | 13.06.1985 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 8508944 | [1986/37] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO8601954 | Datum: | 27.03.1986 | Sprache: | FR | [1986/07] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0193556 | Datum: | 10.09.1986 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 27.03.1986 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1986/37] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 27.03.1986 | Klassifikation | IPC: | H03K17/969 | [1986/37] | CPC: |
H03K17/969 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1986/37] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | OPTISCHE TASTATUR | [1986/37] | Englisch: | OPTICAL KEYBOARD | [1986/37] | Französisch: | CLAVIER OPTIQUE | [1986/37] | Akte vernichtet: | 28.06.1993 | Prüfungsverfahren | 12.08.1986 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1987/14] | 09.10.1986 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Anmeldegebühr/Recherchengebühr nicht fristgerecht entrichtet [1987/14] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr/Regel 85a EPÜ 1973 | 09.06.1986 | AT   M02   Noch nicht entrichtet | 09.06.1986 | BE   M02   Noch nicht entrichtet | 09.06.1986 | CH   M02   Noch nicht entrichtet | 09.06.1986 | DE   M02   Noch nicht entrichtet | 09.06.1986 | FR   M02   Noch nicht entrichtet | 09.06.1986 | GB   M02   Noch nicht entrichtet | 09.06.1986 | IT   M02   Noch nicht entrichtet | 09.06.1986 | LU   M02   Noch nicht entrichtet | 09.06.1986 | NL   M02   Noch nicht entrichtet | 09.06.1986 | SE   M02   Noch nicht entrichtet | Zuschlagsgebühr/Regel 85b EPÜ 1973 | 29.09.1986 | M02   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | US3648050 [ ]; | US3856127 [ ]; | US4417824 [ ]; | EP0054644 [ ]; | WO8100773 [ ] | [X] - Computer Design, Vol. 21, No. 3, March 1982 (Winchester, Mass. US) EIDSMORE: "Keystrokes Detected by Interrupting light-Beams in low Profile Keyboard", pages 66-67 see figures 1,2; right hand column, line 27 - page 70line 19 | [X] - IBM Technical Disclosure Bulletin, Vol. 17, No. 3, August 1974 (New York, US) UBERBACHER: "Optical Keyboard", pages 822-823, see figures 1,3: page 822, line 1 - page 823line 7 | [A] - IBM Technical Disclosure Bulletin, Vol. 23, No. 11, April 1981 (New York, US) DUNCAN et al.: "Optical Keyboard", pages 4998-4999see figures; pages 4998-4999 |