EP0197069 - SCHIFFSANLEGESYSTEM UND METHODE FÜR SEINE INSTALLIERUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.02.1991 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.11.1999 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: LU | veröffentlicht am 29.12.1999 [1999/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten KEY OCEAN SERVICES, INC. 732 Pelican Magnolia, TX 77355 / US | [1986/42] | Erfinder | 01 /
KEY, Joe, W. 732 Pelican Magnolia, TX 77355 / US | 02 /
SCHUMAKER, Fred, E. 2600 S. Gessner Suite 504 Houston, TX 77063 / US | [1986/42] | Vertreter | Kuhnen & Wacker Patent- und Rechtsanwaltsbüro PartG mbB Prinz-Ludwig-Straße 40A 85354 Freising / DE | [N/P] |
Frühere [1987/16] | KUHNEN, WACKER & PARTNER Alois-Steinecker-Strasse 22 D-85354 Freising / DE | ||
Frühere [1987/15] | Gross, Gernot K. Kleiberweg 5 D-65207 Wiesbaden / DE | ||
Frühere [1986/42] | Gross, Gernot K. Kleiberweg 5 D-6200 Wiesbaden / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 85904769.8 | 26.09.1985 | [1986/42] | WO1985US01830 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19840661690 | 17.10.1984 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 661690 | [1986/42] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO8602329 | Datum: | 24.04.1986 | Sprache: | EN | [1986/09] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0197069 | Datum: | 15.10.1986 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 24.04.1986 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1986/42] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0197069 | Datum: | 11.04.1990 | Sprache: | EN | [1990/15] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 24.04.1986 | Klassifikation | IPC: | B63B21/50 | [1986/42] | CPC: |
B63B21/507 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1986/42] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SCHIFFSANLEGESYSTEM UND METHODE FÜR SEINE INSTALLIERUNG | [1986/42] | Englisch: | VESSEL MOORING SYSTEM AND METHOD FOR ITS INSTALLATION | [1986/42] | Französisch: | SYSTEME D'AMARRAGE D'EMBARCATIONS ET SON PROCEDE D'INSTALLATION | [1990/15] |
Frühere [1986/42] | SYSTEM D'AMARRAGE D'EMBARCATIONS ET SON PROCEDE D'INSTALLATION. | Eintritt in die regionale Phase | 10.06.1986 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.06.1986 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.06.1986 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.06.1986 | Prüfungsantrag gestellt [1986/42] | 24.06.1987 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M07) | 02.02.1988 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.06.1988 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.10.1988 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.03.1989 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 23.08.1989 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 19.09.1989 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.12.1989 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.12.1989 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 12.01.1991 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1991/13] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.09.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.09.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.09.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 11.04.1990 | CH | 11.04.1990 | LI | 11.04.1990 | GB | 26.09.1990 | SE | 27.09.1990 | LU | 30.09.1990 | [1999/52] |
Frühere [1991/52] | AT | 11.04.1990 | |
CH | 11.04.1990 | ||
LI | 11.04.1990 | ||
GB | 26.09.1990 | ||
SE | 27.09.1990 | ||
Frühere [1991/24] | AT | 11.04.1990 | |
CH | 11.04.1990 | ||
LI | 11.04.1990 | ||
SE | 27.09.1990 | ||
Frühere [1991/17] | AT | 11.04.1990 | |
CH | 11.04.1990 | ||
LI | 11.04.1990 | ||
Frühere [1990/46] | CH | 11.04.1990 | |
LI | 11.04.1990 | Angeführt in | Internationale Recherche | US3191201 [ ] (RICHARDSON GEORGE T, et al); | GB1014879 [ ] (OFFSHORE CO); | GB1189758 [ ] (EXXON PRODUCTION RESEARCH CO [US]); | US4042990 [ ] (DONALDSON JR GLENN B); | US4446807 [ ] (JOHNSON CHARLES A [US], et al) | Prüfung | US3525312 |