EP0242357 - FILTRATSEITIG NICHTMETALLISCHER AUFSCHRAUBBARER FILTER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 14.11.1989 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten CATERPILLAR INC. 100 N.E. Adams Street Peoria IL 61629-6490 / US | [N/P] |
Frühere [1987/44] | Für alle benannten Staaten CATERPILLAR INC. 100 Northeast Adams Street Peoria Illinois 61629-6490 / US | Erfinder | 01 /
GROEZINGER, John, J. Box 189, Bristol Hollow Road Dunlap, IL 61525 / US | 02 /
STREITMATTER, Ronald, W. 501 N. Elm Toulon, IL 61483 / US | [1987/44] | Vertreter | Jackson, Peter Arthur, et al GILL JENNINGS & EVERY Broadgate House 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | [N/P] |
Frühere [1987/44] | Jackson, Peter Arthur, et al GILL JENNINGS & EVERY Broadgate House 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 85906126.9 | 25.11.1985 | [1987/44] | WO1985US02312 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19850781623 | 30.09.1985 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 781623 | [1987/44] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO8701957 | Datum: | 09.04.1987 | Sprache: | EN | [1987/08] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0242357 | Datum: | 28.10.1987 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 09.04.1987 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [1987/44] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 09.04.1987 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.12.1987 | Klassifikation | IPC: | B01D27/08, B01D29/00, B01D35/30 | [1987/44] | CPC: |
B01D27/08 (EP);
B01D2201/0407 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, SE [1987/44] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FILTRATSEITIG NICHTMETALLISCHER AUFSCHRAUBBARER FILTER | [1987/44] | Englisch: | NONMETALLIC CLEAN SIDE SPIN-ON FILTER | [1987/44] | Französisch: | FILTRE A ROTATION A COTE PROPRE NON METALLIQUE | [1987/44] | Akte vernichtet: | 02.03.1998 | Eintritt in die regionale Phase | 20.03.1987 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.03.1987 | Recherchengebühr entrichtet | 20.03.1987 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.03.1987 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.03.1987 | Prüfungsantrag gestellt [1987/44] | 02.02.1989 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.06.1989 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1990/01] | 31.07.1989 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1990/01] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.10.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.10.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.10.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | US2334664 [ ]; | DE881189 [ ] | Internationale Recherche | [Y]US4369113 (STIFELMAN JACK); | [Y]US3722691 (FRANCOIS P); | [Y]US3695443 (SCHMIDT HENRY JR); | [Y]US2028062 (GOLDMAN MAURICE A); | [Y]US3640390 (GOY THOMAS J, et al); | [Y]US3543935 (DETRICK ROBERT P); | [Y]US4212658 (BESSOUAT ROGER [FR], et al); | [Y]US4045349 (HUMBERT JR KINGSLEY E); | [Y]US2583423 (HALLINAN WILLIAM W); | [Y]US4008301 (ARISAKA KATSUHARU, et al) |