EP0190606 - Adsorbens für die Reinigung von Proteinen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.03.1991 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.03.1991 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 24.04.1991 [1991/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten F. Hoffmann-La Roche AG Postfach 3255 4002 Basel / CH | [N/P] |
Frühere [1989/37] | Für alle benannten Staaten F. HOFFMANN-LA ROCHE AG Postfach 3255 CH-4002 Basel / CH | ||
Frühere [1986/33] | Für alle benannten Staaten F. HOFFMANN-LA ROCHE & CO. Aktiengesellschaft Postfach 3255 CH-4002 Basel / CH | Erfinder | 01 /
Eggimann, Bernhard, Dr. Eulerstrasse 83 CH-4051 Basel / CH | 02 /
Hochuli, Erich, Dr. Kirchackerstrasse 25 CH-4411 Arisdorf / CH | 03 /
Schacher, Alfred Im Niederholzboden 58 CH-4125 Riehen / CH | [1986/33] | Vertreter | Lederer, Franz, et al Lederer & Keller Patentanwälte Unsöldstrasse 2 80538 München / DE | [N/P] |
Frühere [1986/33] | Lederer, Franz, Dr., et al Lederer, Keller & Riederer Patentanwälte Prinzregentenstrasse 16 D-80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 86100787.0 | 22.01.1986 | [1986/33] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CH19850000490 | 04.02.1985 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CH 49085 | [1986/33] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0190606 | Datum: | 13.08.1986 | Sprache: | DE | [1986/33] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0190606 | Datum: | 29.04.1987 | Sprache: | DE | [1987/18] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0190606 | Datum: | 09.05.1990 | Sprache: | DE | [1990/19] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.03.1987 | Klassifikation | IPC: | B01J20/32, C07K3/20, C07K15/26 | [1986/33] | CPC: |
B01J20/3219 (EP,US);
B01J20/3255 (EP,US);
C07K14/565 (EP,US);
Y10S435/811 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1986/33] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Adsorbens für die Reinigung von Proteinen | [1986/33] | Englisch: | Sorbent for the purification of proteins | [1986/33] | Französisch: | Adsorbant pour la purification de protéines | [1986/33] | Prüfungsverfahren | 22.01.1986 | Prüfungsantrag gestellt [1986/33] | 09.09.1988 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 10.03.1989 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.03.1989 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M01) | 26.04.1989 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.06.1989 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 02.11.1989 | Ankündigung der Patenterteilung | 31.01.1990 | Erteilungsgebühr entrichtet | 31.01.1990 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 12.02.1991 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1991/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.11.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 05.11.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.11.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO7900541 (SECR DEFENCE [GB], et al); | [Y]GB1602432 (ATOMIC ENERGY AUTHORITY UK); | [A]EP0064833 (HEALTH LAB SERVICE BOARD [GB]); | [Y]EP0122969 (LEPETIT SPA [IT]) |