EP0199019 - Beschussfestes Gewebe [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent widerrufen Status aktualisiert am 31.03.2000 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.06.2008 | Anderung - Einspruchsdaten/Daten des Einsprechenden oder des Vertreters des Einsprechenden | veröffentlicht am 16.07.2008 [2008/29] | Anmelder | Für alle benannten Staaten AlliedSignal Inc. 101 Columbia Road P.O. Box 2245 Morristown NJ 07962-2245 / US | [N/P] |
Frühere [1995/28] | Für alle benannten Staaten AlliedSignal Inc. 101 Columbia Road, P.O. Box 2245 Morristown, New Jersey 07962-2245 / US | ||
Frühere [1994/46] | Für alle benannten Staaten AlliedSignal Inc. 101 Columbia Road P.O. Box 2245 Morristown, New Jersey 07962-2245 / US | ||
Frühere [1992/01] | Für alle benannten Staaten ALLIED-SIGNAL INC. (a Delaware corporation) Columbia Road and Park Avenue P.O. Box 2245R Morristown New Jersey 07960 / US | ||
Frühere [1986/44] | Für alle benannten Staaten ALLIED CORPORATION Columbia Road and Park Avenue P.O. Box 2245R (Law Dept.) Morristown New Jersey 07960 / US | Erfinder | 01 /
Harpell, Gary Allan c/o Allied Corporation P.O. Box 2245R Morristown, NJ 07960 / US | 02 /
Palley, Igor c/o Allied Corporation P.O. Box 2245R Morristown, NJ 07960 / US | 03 /
Kavesh, Sheldon c/o Allied Corporation P.O. Box 2245R Morristown, NJ 07960 / US | 04 /
Prevorsek, Dusan Ciril c/o Allied Corporation P.O. Box 2245R Morristown, NJ 07960 / US | [1986/44] | Vertreter | Baillie, Iain Cameron, et al Langner Parry, 52-54 High Holborn London WC1V 6RR / GB | [N/P] |
Frühere [1996/03] | Baillie, Iain Cameron, et al Langner Parry 52-54 High Holborn London WC1V 6RR / GB | ||
Frühere [1995/50] | Baillie, Iain Cameron c/o Ladas & Parry 52-54 High Holborn London WC1V 6RR / GB | ||
Frühere [1992/01] | Madgwick, Paul Roland Ladas & Parry Altheimer Eck 2 D-80331 München / DE | ||
Frühere [1986/44] | Baillie, Iain Cameron Ladas & Parry Altheimer Eck 2 D-80331 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 86102454.5 | 25.02.1986 | [1986/44] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19850704848 | 25.02.1985 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 704848 | US19850825114 | 09.12.1985 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 825114 | [1986/44] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0199019 | Datum: | 29.10.1986 | Sprache: | EN | [1986/44] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0199019 | Datum: | 28.10.1987 | Sprache: | EN | [1987/44] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0199019 | Datum: | 15.04.1992 | Sprache: | EN | [1992/16] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.09.1987 | Klassifikation | IPC: | F41H1/02 | [1986/44] | CPC: |
F41H5/0485 (EP,US);
Y10S428/911 (EP,US);
Y10T428/31826 (EP,US);
Y10T442/2623 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, SE [1986/44] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Beschussfestes Gewebe | [1986/44] | Englisch: | Ballistic-resistant fabric article | [1986/44] | Französisch: | Tissu pare-balles | [1986/44] | Prüfungsverfahren | 07.04.1988 | Prüfungsantrag gestellt [1988/23] | 03.05.1989 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 12.09.1989 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.03.1990 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 05.10.1990 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.04.1991 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 09.09.1991 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.10.1991 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.10.1991 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
23.12.1992
26.01.1993
ADMISSIBLE ACORDIS AG Kasinostrasse 19-21 42103 Wuppertal / DE Vertreter des Einsprechenden Manitz Finsterwald Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB Postfach 31 02 20 80102 München / DE | [N/P] |
Frühere [2008/29] | |||
Einsprechende(r) | 01
23.12.1992
26.01.1993
ADMISSIBLE ACORDIS AG Kasinostrasse 19-21 42103 Wuppertal / DE Vertreter des Einsprechenden Manitz, Finsterwald & Partner GbR Postfach 31 02 20 80102 München / DE | ||
Frühere [1999/49] | |||
Einsprechende(r) | 01
23.12.1992
26.01.1993
ADMISSIBLE ACORDIS AG Kasinostrasse 19-21 42103 Wuppertal / DE Vertreter des Einsprechenden Manitz, Finsterwald & Partner Postfach 22 16 11 80506 München / DE | ||
Frühere [1998/09] | |||
Einsprechende(r) | 01
23.12.1992
26.01.1993
ADMISSIBLE Akzo Nobel Faser AG Kasinostrasse 19 - 21 D-42097 Wuppertal / DE Vertreter des Einsprechenden Manitz, Finsterwald & Partner GbR Postfach 31 02 20 80102 München / DE | ||
Frühere [1994/42] | |||
Einsprechende(r) | 01
23.12.1992
26.01.1993
ADMISSIBLE Akzo Nobel Faser AG Kasinostrasse 19 - 21 D-42103 Wuppertal / DE | ||
Frühere [1993/09] | |||
Einsprechende(r) | 01
23.12.1992
Akzo Faser AG Fachbereich Patentwesen Postfach 10 01 49 D-42097 Wuppertal / DE | 15.06.1993 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 23.12.1993 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 04.01.1994 | Mitteilung der Stellungnahme des Patentinhabers (Frist: M06) | 08.06.1994 | Erwiderung von Beteiligten auf die Stellungnahme des Patentinhabers | 17.11.1999 | Rechtswirksamkeit des Widerrufs des Patents [2000/20] | 17.11.1999 | Absendung der Mitteilung über den Widerruf des Patents | Beschwerde im Anschluss an den Einspruch | 30.03.1995 | Beschwerde eingegangen No. T0279/95 | 03.06.1995 | Begründung eingereicht | 17.11.1999 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Widerruf des Patents | 17.11.1999 | Termin der mündlichen Verhandlung | 01.12.1999 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 24.09.1997 | Termin der mündlichen Verhandlung | 02.10.1997 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 08.02.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.02.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.02.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 17.12.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 10.02.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | EP0089537 [ ] (ALLIED CORP [US]); | US4535027 [ ] (KOBASHI TOSHIYUKI [JP], et al) | [ ] - ROY C. LAIBLE "Ballistic Materials and Penetration Mechanics" 1980 ELSEVIER SCIENTIFIC PUBLISHING COMPANY, Amsterdam-Oxford-New York * Page 108, line 19 - page 109, line 4 * |