EP0195393 - Differentialantrieb [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.08.1991 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.08.1991 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 16.10.1991 [1991/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Mohri, Naotake 3837-3, Shimada Kuroishi Tenpaku-cho Tenpaku-ku Nagoya-shi Aichi / JP | Für alle benannten Staaten MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 2-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100 / JP | [N/P] |
Frühere [1986/39] | Für alle benannten Staaten Mohri, Naotake 3837-3, Shimada Kuroishi Tenpaku-cho Tenpaku-ku Nagoya-shi Aichi / JP | ||
Für alle benannten Staaten MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 2-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100 / JP | Erfinder | 01 /
Mohri, Naotake 3837-3, Shimada Kuroishi Tenpakucho Tenpaku-ku Nagoya-shi Aichi / JP | 02 /
Saito, Nagao c/o MITSUBISHI DENKI K.K. 2-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | 03 /
Miura, Kuniharu c/o MITSUBISHI DENKI K.K. Nagoya Works 1-14, Yada Minami 5-chome Higashi-ku Nagoya-shi Aichi / JP | 04 /
Yanai, Yoshihiko c/o MITSUBISHI DENKI K.K. Nagoya Works 1-14, Yada Minami 5-chome Higashi-ku Nagoya-shi Aichi / JP | [1986/39] | Vertreter | Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB Postfach 10 60 78 28060 Bremen / DE | [N/P] |
Frühere [1986/39] | Eisenführ, Speiser & Partner Martinistrasse 24 D-28195 Bremen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 86103533.5 | 15.03.1986 | [1986/39] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19850055069 | 19.03.1985 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 5506985 | JP19850055070 | 19.03.1985 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 5507085 | [1986/39] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0195393 | Datum: | 24.09.1986 | Sprache: | EN | [1986/39] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0195393 | Datum: | 16.06.1987 | Sprache: | EN | [1987/25] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0195393 | Datum: | 24.10.1990 | Sprache: | EN | [1990/43] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.04.1987 | Klassifikation | IPC: | F16H3/72, F16H1/40, H02K7/10 | [1987/24] | CPC: |
F16H3/72 (EP,KR,US);
B25J11/00 (KR);
F16H3/724 (EP,US)
|
Frühere IPC [1986/39] | F16H3/72 | Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, LI [1986/39] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Differentialantrieb | [1986/39] | Englisch: | Differential actuator | [1986/39] | Französisch: | Entraînement différentiel | [1986/39] | Prüfungsverfahren | 07.08.1987 | Prüfungsantrag gestellt [1987/41] | 12.08.1988 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.12.1988 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.01.1989 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 21.07.1989 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.08.1989 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M05) | 29.01.1990 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.03.1990 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 30.04.1990 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.08.1990 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.08.1990 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 25.07.1991 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1991/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.03.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.03.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.03.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | DE335176 [ ] (GUTEHOFFNUNGSHUETTE STERKRADE, et al); | DE356516 [ ] (NICOLAE ILIESCU BRANCENI); | FR986538 [ ] |