EP0254764 - Vorrichtung zum wahlweisen Verbinden mindestens einer ersten stationären Leitung für Strömungsmittel mit einer Vielzahl von zweiten stationären Leitungen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.05.1991 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.08.2008 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 10.09.2008 [2008/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten DOVER CORPORATION 277 Park Avenue New York N.Y. 10172 / US | [N/P] |
Frühere [1990/26] | Für alle benannten Staaten DOVER CORPORATION 277 Park Avenue New York N.Y. 10172 / US | ||
Frühere [1988/05] | Für alle benannten Staaten Skibowski, Hubert Hüllenkamp 54 D-2000 Hamburg 73 / DE | Erfinder | 01 /
Skibowski, Hubert Hüllenkamp 54 D-2000 Hamburg 73 / DE | [1990/30] |
Frühere [1988/05] | 01 /
siehe Anmelder ... | Vertreter | Hauck Patentanwaltspartnerschaft mbB Postfach 11 31 53 20431 Hamburg / DE | [N/P] |
Frühere [2008/37] | Hauck Patent- und Rechtsanwälte Neuer Wall 50 20354 Hamburg / DE | ||
Frühere [1988/05] | Dipl.-Ing. H. Hauck, Dipl.-Ing. E. Graalfs, Dipl.-Ing. W. Wehnert, Dr.-Ing. W. Döring Postfach 30 24 30 D-20308 Hamburg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 86110594.8 | 31.07.1986 | [1988/05] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0254764 | Datum: | 03.02.1988 | Sprache: | DE | [1988/05] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0254764 | Datum: | 25.07.1990 | Sprache: | DE | [1990/30] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.05.1987 | Klassifikation | IPC: | B67D5/60, F16L55/00, F16L37/12 | [1988/05] | CPC: |
B67D7/78 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, FR, GB, IT, NL [1988/05] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung zum wahlweisen Verbinden mindestens einer ersten stationären Leitung für Strömungsmittel mit einer Vielzahl von zweiten stationären Leitungen | [1988/05] | Englisch: | Means for selectively joining at least one of a first set of stationary conduits to any one of a second set of stationary conduits | [1988/05] | Französisch: | Dispositif pour raccorder sélectivement au moins une des premières conduites stationnaires pour fluides à différentes conduites secondes | [1988/05] | Prüfungsverfahren | 17.05.1988 | Prüfungsantrag gestellt [1988/29] | 16.05.1989 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 14.09.1989 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.10.1989 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 12.01.1990 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.03.1990 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.03.1990 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 26.04.1991 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1991/29] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.04.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.06.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB1566599 ; | [A]FR1566884 ; | [AD]DE3210558 ; | [E]DE3506221 |