Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO8800924 | Globale Akte | 11.02.1988 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | DE8600308 | 31.07.1986 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE3506221 | 31.07.1986 | C1 | Prioritätsnummer | Datum | DE8600308 | 31.07.1986 | DE3506221 | 22.02.1985 | EP86110594 | 31.07.1986 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | JPH0681997B | 19.10.1994 | B2 | JPH01500921 | 30.03.1989 | A | Prioritätsnummer | Datum | DE8600308 | 31.07.1986 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP0254764 | Globale Akte | 25.07.1990 | B1 | EP0254764 | 03.02.1988 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | EP86110594 | 31.07.1986 |