EP0255842 - Kühlungsverfahren, -System und -Vorrichtung mit eingeschränkter Dehydratierung von frischen Fleischprodukten und dergleichen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 24.03.1992 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.03.1992 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 13.05.1992 [1992/20] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Tippmann, Robert T. 9837 St. Joe Road Fort Wayne Indiana 46815 / US | [N/P] |
Frühere [1988/07] | Für alle benannten Staaten Tippmann, Robert T. 9837 St. Joe Road Fort Wayne Indiana 46815 / US | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1988/07] | Vertreter | Leiser, Gottfried, et al Prinz & Partner GbR Manzingerweg 7 81241 München / DE | [N/P] |
Frühere [1989/05] | Leiser, Gottfried, Dipl.-Ing., et al Prinz & Partner, Manzingerweg 7 D-81241 München / DE | ||
Frühere [1988/07] | Leiser, Gottfried, Dipl.-Ing. Patentanwälte Prinz, Leiser, Bunke & Partner Manzingerweg 7 D-8000 München 60 / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 86110793.6 | 05.08.1986 | [1988/07] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0255842 | Datum: | 17.02.1988 | Sprache: | EN | [1988/07] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.05.1987 | Klassifikation | IPC: | A23B4/14, A23B4/06, A23L3/36 | [1988/07] | CPC: |
A22B5/0076 (EP);
A23B4/066 (EP);
F25D17/042 (EP);
F25D17/067 (EP);
F28D1/0472 (EP);
F25D2400/28 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1988/07] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kühlungsverfahren, -System und -Vorrichtung mit eingeschränkter Dehydratierung von frischen Fleischprodukten und dergleichen | [1988/07] | Englisch: | Cooling method, system and apparatus for minimizing dehydration of fresh meat products and the like | [1988/07] | Französisch: | Procédé, système et appareil de refroidissement minimisant la déshydratation des produits carnés frais et produits analogues | [1988/07] | Akte vernichtet: | 12.06.1999 | Prüfungsverfahren | 04.08.1988 | Prüfungsantrag gestellt [1988/39] | 14.03.1990 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 19.07.1990 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.08.1990 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 24.05.1991 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.07.1991 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.11.1991 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [1992/20] | 12.12.1991 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [1992/20] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 24.05.1991 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 24.05.1991 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 02.07.1991 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.08.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 08.08.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.08.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 02.09.1991 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2629232 ; | [Y]US2591178 ; | [A]US2560057 ; | [A]US4310020 ; | [A]US2705678 ; | [A]US2315285 ; | [A]US4089188 |