EP0219692 - Verfahren zum Herstellen einer Wärmesenke und gemäss diesem Verfahren hergestellte Wärmesenke [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.09.1990 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.09.1990 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 07.11.1990 [1990/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kabushiki Kaisha Toshiba 72, Horikawa-cho, Saiwai-ku Kawasaki-shi Kanagawa-ken 210-8572 / JP | [N/P] |
Frühere [1987/18] | Für alle benannten Staaten KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA 72, Horikawa-cho, Saiwai-ku Kawasaki-shi, Kanagawa-ken 210, Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Ikegame, Hiroo 3-6-10, Kyuden Setagaya-Ku Tokyo-To / JP | 02 /
Nonaka, Shigeo 4-20-303, Yokodai 5-Chome Isogo-Ku Yokohama-Shi Kanagawa-Ken / JP | 03 /
Ito, Takuro A-209, Toshiba Kami Ooka Ryo 2-14-1, Ookubo Konan-Ku Yokohama-Shi Kanagawa-Ken / JP | 04 /
Matsumoto, Toshiaki 2-35-3, Kami Ikebukuro Toshima-Ku Tokyo-To / JP | [1987/18] | Vertreter | Behn, Klaus Patentanwalt Lindenberg 34 D-82343 Pöcking / DE | [N/P] |
Frühere [1987/18] | Behn, Klaus, Dipl.-Ing. Patentanwalt Lindenberg 34 D-82343 Pöcking / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 86112859.3 | 17.09.1986 | [1987/18] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19850204428 | 18.09.1985 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 20442885 | [1987/18] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0219692 | Datum: | 29.04.1987 | Sprache: | EN | [1987/18] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0219692 | Datum: | 13.05.1987 | Sprache: | EN | [1987/20] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0219692 | Datum: | 23.11.1989 | Sprache: | EN | [1989/47] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.03.1987 | Klassifikation | IPC: | H01L23/46 | [1987/18] | CPC: |
H01L23/473 (EP,US);
F28D7/04 (EP,US);
H01L2924/0002 (EP,US)
| C-Set: |
H01L2924/0002, H01L2924/00 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, LI, SE [1987/18] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zum Herstellen einer Wärmesenke und gemäss diesem Verfahren hergestellte Wärmesenke | [1987/18] | Englisch: | Method for producing heat sink and heat sink thus produced | [1987/18] | Französisch: | Procédé pour la fabrication d'un refroidisseur et refroidisseur ainsi fabriqué | [1987/18] | Prüfungsverfahren | 10.10.1986 | Prüfungsantrag gestellt [1987/18] | 29.12.1988 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 07.04.1989 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 17.04.1989 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.06.1989 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.06.1989 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 24.08.1990 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1990/45] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.09.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.09.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]DE3411523 (CKD PRAHA [CS]); | [Y]FR88813E (RADIOTECHNIQUE); | [A]FR2524760 (AUXILEC [FR]); | [A]DE1514679 (SIEMENS AG) | [A] - IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, vol. 23, no. 4, September 1980, page 1445, Armonk, N.Y., US; R. G. CHRISTENSEN: "Water-cooled heat transfer plate" |