EP0218231 - Verschluss für Plattenkassette [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 15.12.1988 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.03.2010 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 14.04.2010 [2010/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hitachi Maxell Ltd. No 1-1-88, Ushitora Ibaraki-shi Osaka-fu / JP | [1987/16] | Erfinder | 01 /
Koyama, Mitsuyoshi 1468-5, Sanora Furumagi Ishigemachi Yuki-gun Ibaragi-ken / JP | 02 /
Matsushima, Seiichi 2-13-6, Umezono Sakura-mura Niihari-gun Ibaragi-ken / JP | 03 /
Umeda, Jun-ichi 6-9 Nishinodai Yawara-mura Tsukuba-gun Ibaragi-ken / JP | 04 /
Kanazawa, Yasunori 1-4-5, Motoyokoyama-cho Hachioji-shi Tokyo-to / JP | 05 /
Nakamori, Yoshiyuki 1012-8, Shinishige Ishigemachi Yuki-gun Ibaragi-ken / JP | [1987/16] | Vertreter | dompatent von Kreisler Selting Werner - Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | [N/P] |
Frühere [2010/15] | von Kreisler Selting Werner Deichmannhaus am Dom Bahnhofsvorplatz 1 50667 Köln / DE | ||
Frühere [2009/29] | Selting, Günther Patentanwälte Von Kreisler, Selting, Werner Postfach 10 22 41 50462 Köln / DE | ||
Frühere [1987/16] | Selting, Günther, Dipl.-Ing. Patentanwälte von Kreisler-Selting-Werner Postfach 10 22 41 D-50462 Köln / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 86113850.1 | 07.10.1986 | [1987/16] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP19850224509 | 07.10.1985 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 22450985 | [1987/16] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0218231 | Datum: | 15.04.1987 | Sprache: | EN | [1987/16] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0218231 | Datum: | 27.07.1988 | Sprache: | EN | [1988/30] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.06.1988 | Klassifikation | IPC: | G11B23/03 | [1987/16] | CPC: |
G11B23/0308 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1987/16] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verschluss für Plattenkassette | [1987/16] | Englisch: | Shutter arrangement for a disc cartridge | [1987/16] | Französisch: | Dispositif d'obturation pour cassette à disque | [1987/16] | Akte vernichtet: | 21.07.1995 | Prüfungsverfahren | 05.10.1988 | Prüfungsantrag gestellt [1988/48] | 25.10.1988 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [1989/05] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]JP5975467 ; | [XP]JP60167158 ; | [X]GB2124012 ; | [X]GB2110462 ; | [XP]EP0174111 ; | [A]FR2529701 | [X] - PATENT ABSTRACT OF JAPAN, vol. 8, no. 188 (P-297)[1625], 29th August 1984; & JP-A-59 75 467 (SONY K.K.) 28-04-1984, & JP5975467 A 00000000 | [XP] - PATENT ABSTRACT OF JAPAN, vol. 10, no. 12 (P-421)[2069], 17th January 1986; & JP-A-60 167 158 (CANON K.K.) 30-08-1985, & JP60167158 A 00000000 |