EP0189956 - Vorrichtung zum Erzeugen von unregelmässigen Effekten mit unterschiedlichem Aussehen in Kettenstrickwaren [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.05.1990 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.11.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: FR | veröffentlicht am 26.12.2007 [2007/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Armengol Rodo, Ramon Calle del Forn, no. 42 Terrassa Barcelona / ES | [N/P] |
Frühere [1986/32] | Für alle benannten Staaten Armengol Rodo, Ramon Calle del Forn, no. 42 Terrassa Barcelona / ES | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1986/32] | Vertreter | Schmitz, Yvon, et al GEVERS Patents Rue de Livourne 7, B.1 B-1050 Bruxelles / BE | [N/P] |
Frühere [1989/29] | Schmitz, Yvon, et al GEVERS Patents Rue de Livourne 7, B.1 B-1050 Bruxelles / BE | ||
Frühere [1986/32] | Modrie, Guy Cabinet Vigneron Avenue G. De Longueville, 22 Bte 7-14 B-1150 Bruxelles / BE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 86200071.8 | 16.01.1986 | [1986/32] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | ES19850539953 | 30.01.1985 Ursprünglich veröffentlichtes Format: ES 539953 | [1986/32] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0189956 | Datum: | 06.08.1986 | Sprache: | EN | [1986/32] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0189956 | Datum: | 12.07.1989 | Sprache: | EN | [1989/28] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.06.1986 | Klassifikation | IPC: | D04B27/12 | [1986/32] | CPC: |
D04B27/12 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1986/32] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung zum Erzeugen von unregelmässigen Effekten mit unterschiedlichem Aussehen in Kettenstrickwaren | [1986/32] | Englisch: | Improvements to mechanisms for creating irregular effects with different appearances in warp knit fabrics | [1986/32] | Französisch: | Dispositif pour créer des effets irréguliers avec apparences différentes dans des étoffes tricot chaîne | [1986/32] | Akte vernichtet: | 20.04.2002 | Prüfungsverfahren | 28.10.1986 | Prüfungsantrag gestellt [1986/52] | 05.02.1988 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 10.06.1988 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.09.1988 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 11.01.1989 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.04.1989 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.04.1989 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 13.04.1990 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1990/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.12.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.01.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 12.07.1989 | BE | 12.07.1989 | CH | 12.07.1989 | FR | 12.07.1989 | IT | 12.07.1989 | LI | 12.07.1989 | NL | 12.07.1989 | SE | 01.01.1990 | LU | 31.01.1990 | [2002/24] |
Frühere [1999/52] | AT | 12.07.1989 | |
BE | 12.07.1989 | ||
CH | 12.07.1989 | ||
IT | 12.07.1989 | ||
LI | 12.07.1989 | ||
NL | 12.07.1989 | ||
SE | 01.01.1990 | ||
LU | 31.01.1990 | ||
Frühere [1999/42] | AT | 12.07.1989 | |
BE | 12.07.1989 | ||
CH | 12.07.1989 | ||
IT | 12.07.1989 | ||
LI | 12.07.1989 | ||
NL | 12.07.1989 | ||
SE | 01.01.1990 | ||
Frühere [1995/46] | AT | 12.07.1989 | |
BE | 12.07.1989 | ||
CH | 12.07.1989 | ||
LI | 12.07.1989 | ||
NL | 12.07.1989 | ||
SE | 01.01.1990 | ||
Frühere [1991/12] | AT | 12.07.1989 | |
BE | 12.07.1989 | ||
CH | 12.07.1989 | ||
LI | 12.07.1989 | ||
NL | 12.07.1989 | ||
Frühere [1990/19] | AT | 12.07.1989 | |
CH | 12.07.1989 | ||
LI | 12.07.1989 | ||
NL | 12.07.1989 | ||
Frühere [1990/17] | CH | 12.07.1989 | |
LI | 12.07.1989 | ||
NL | 12.07.1989 | ||
Frühere [1990/12] | NL | 12.07.1989 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3036448 (CUNDIFF JOSEPH C); | [A]FR2327344 (DU PONT [US]); | [A]DE3015003 (ARMENGOL RODO RAMON); | [A]US4382371 (DALE DAVID, et al) |