EP0209917 - Verfahren zur Herstellung eines Brillenglases für Kurzsichtige [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.04.1991 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.05.1992 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 22.07.1992 [1992/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten N.V. OPTIMED Noordkaai 9 8700 Izegem / BE | [N/P] |
Frühere [1987/05] | Für alle benannten Staaten N.V. OPTIMED Noordkaai 9 B-8700 Izegem / BE | Erfinder | 01 /
Hellstrom, Lars Kvarnbygdan 10 Mölndal / SE | [1987/05] | Vertreter | Prüfer, Lutz H. Harthauser Strasse 25d 81545 München / DE | [N/P] |
Frühere [1990/33] | Prüfer, Lutz H., Dipl.-Phys. Harthauser Strasse 25d D-81545 München / DE | ||
Frühere [1988/51] | (deleted) | ||
Frühere [1987/05] | Pieraerts, Jacques, et al GEVERS Patents, Brussels Airport Business Park, Holidaystraat 5 B-1831 Diegem / BE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 86200147.6 | 03.02.1986 | [1987/05] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | NL19850002142 | 26.07.1985 Ursprünglich veröffentlichtes Format: NL 8502142 | [1987/05] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0209917 | Datum: | 28.01.1987 | Sprache: | EN | [1987/05] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0209917 | Datum: | 06.07.1988 | Sprache: | EN | [1988/27] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0209917 | Datum: | 13.06.1990 | Sprache: | EN | [1990/24] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.05.1988 | Klassifikation | IPC: | G02C7/02, B24B13/00 | [1988/18] | CPC: |
G02C7/02 (EP,US)
|
Frühere IPC [1987/05] | G02C7/02 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, SE [1987/05] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung eines Brillenglases für Kurzsichtige | [1987/05] | Englisch: | Method for manufacturing a spectacle-glass for myopes | [1987/05] | Französisch: | Procédé de fabrication d'un verre de lunettes pour myopes | [1987/05] | Prüfungsverfahren | 15.08.1988 | Prüfungsantrag gestellt [1988/41] | 08.02.1989 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.04.1989 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.07.1989 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 20.11.1989 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.12.1989 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.12.1989 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 14.03.1991 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1991/23] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.02.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.01.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.02.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | BE | 28.02.1991 | [1992/30] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US1563918 (PARSONS HAROLD K); | [A]US2822647 (RIPS NORMAN N, et al); | [A]US2990664 (CEPERO GILBERTO R); | [X]DE2344558 (SMITH JOSEPH H); | [A]US3897657 (SMITH JOSEPH H) | Prüfung | CH634928 | BE899955 |