EP0206390 - Enzymhaltiges Reinigungsmittel [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.07.1993 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.07.2008 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 06.08.2008 [2008/32] | Anmelder | Für:CH
DE
FR
IT
LI
NL
SE
Unilever N.V. Weena 455 3013 AL Rotterdam / NL | Für:GB
Unilever PLC Unilever House Blackfriars London Greater London EC4P 4BQ / GB | [N/P] |
Frühere [2008/32] | Für:CH
DE
FR
IT
LI
NL
SE
UNILEVER N.V. Weena 455 NL-3013 AL Rotterdam / NL | ||
Für:GB
Unilever PLC Unilever House Blackfriars London EC4P 4BQ / GB | |||
Frühere [1993/09] | Für:CH
DE
FR
IT
LI
NL
SE
UNILEVER N.V. Weena 455 NL-3013 AL Rotterdam / NL | ||
Für:GB
UNILEVER PLC Unilever House Blackfriars P.O. Box 68 London EC4P 4BQ / GB | |||
Frühere [1986/52] | Für:CH
DE
FR
IT
LI
NL
SE
UNILEVER N.V. Weena 455 NL-3013 AL Rotterdam / NL | ||
Für:GB
UNILEVER PLC Unilever House Blackfriars P.O. Box 68 London EC4P 4BQ / GB | Erfinder | 01 /
Thom, David van Deventerlaan 59 NL-2271 TW Voorburg / NL | 02 /
Swarthoff, Ton Melkweg 34 Nl-3225 VE Hellevoetsluis / NL | 03 /
Maat, Jan Molenstraat 2 NL-2681 BS Monster / NL | [1986/52] | Vertreter | Kan, Jacob Hendrik, et al Unilever Patent Group Olivier van Noortlaan 120 3133 AT Vlaardingen / NL | [N/P] |
Frühere [1991/12] | Kan, Jacob Hendrik, Dr., et al Unilever N.V. Patent Division P.O. Box 137 NL-3130 AC Vlaardingen / NL | ||
Frühere [1988/48] | Stancliffe, Terence Christopher UNILEVER PLC Patent Division Colworth House Sharnbrook GB-Bedford MK44 1LQ / GB | ||
Frühere [1986/52] | van Gent, Jan Paulus Unilever N.V., Patent Division Postbus 137 NL-3130 AC Vlaardingen / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 86200941.2 | 30.05.1986 | [1986/52] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB19850014707 | 11.06.1985 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 8514707 | [1986/52] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0206390 | Datum: | 30.12.1986 | Sprache: | EN | [1986/52] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0206390 | Datum: | 09.11.1988 | Sprache: | EN | [1988/45] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0206390 | Datum: | 09.09.1992 | Sprache: | EN | [1992/37] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.09.1988 | Klassifikation | IPC: | C11D3/386, C12N9/20 | [1986/52] | CPC: |
C11D3/38627 (EP,US);
C11D10/00 (KR)
| Benannte Vertragsstaaten | CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1986/52] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Enzymhaltiges Reinigungsmittel | [1986/52] | Englisch: | Enzymatic detergent composition | [1986/52] | Französisch: | Composition détergente contenant des enzymes | [1986/52] | Prüfungsverfahren | 12.05.1987 | Prüfungsantrag gestellt [1987/28] | 26.01.1990 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.02.1990 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 07.08.1990 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.06.1991 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 08.08.1991 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.12.1991 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 11.03.1992 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.04.1992 | Erteilungsgebühr entrichtet | 10.04.1992 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 10.06.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1993/35] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.05.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.05.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.05.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 08.12.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 19.05.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE1932981 (TOYO JOZO KK); | [A]FR2362399 (EASTMAN KODAK CO [US]); | [AD]FR2121170 (UNILEVER NV); | [A]DE2061033 (HENKEL & CIE GMBH) | Prüfung | US3950277 |