EP0213650 - Verfahren zur Ermittlung von Navigationsdaten [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.07.1991 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.07.1991 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 28.08.1991 [1991/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Neidell, Norman S. 315 Vanderpool Houston Texas 77024 / US | [N/P] |
Frühere [1989/25] | Für alle benannten Staaten Neidell, Norman S. 315 Vanderpool Houston Texas 77024 / US | ||
Frühere [1987/11] | Für alle benannten Staaten Neidell, Norman S. 315 Vanderpool Houston Texas 77024 / US | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [1987/11] | Vertreter | Boon, Graham Anthony, et al Elkington and Fife LLP Prospect House 8 Pembroke Road Sevenoaks Kent TN13 1XR / GB | [N/P] |
Frühere [1987/11] | Boon, Graham Anthony, et al Elkington and Fife Prospect House 8 Pembroke Road Sevenoaks, Kent TN13 1XR / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 86201146.7 | 11.11.1981 | [1987/11] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19810225410 | 15.01.1981 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 225410 | [1987/11] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0213650 | Datum: | 11.03.1987 | Sprache: | EN | [1987/11] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0213650 | Datum: | 20.05.1987 | Sprache: | EN | [1987/21] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0213650 | Datum: | 05.09.1990 | Sprache: | EN | [1990/36] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.03.1987 | Klassifikation | IPC: | G01S1/08 | [1987/11] | CPC: |
G01S1/08 (EP);
G01S1/72 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, DE, FR, GB, NL [1987/11] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Ermittlung von Navigationsdaten | [1987/11] | Englisch: | Method of ascertaining navigational information | [1987/11] | Französisch: | Procédé de détermination d'informations de navigation | [1987/11] | Prüfungsverfahren | 11.08.1987 | Prüfungsantrag gestellt [1987/42] | 07.03.1989 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 10.03.1989 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 31.08.1989 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.09.1989 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 23.02.1990 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 05.03.1990 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.04.1990 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.04.1990 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP81305350.1 / EP0056517 | Einspruch (Einsprüche) | 06.06.1991 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1991/35] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.07.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.07.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 17.07.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.11.1986 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 14.11.1987 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 14.11.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 09.11.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | NL | 05.09.1990 | [1991/34] | Angeführte Dokumente: | Recherche | US4114153 [ ]; | GB1554751 [ ] |