EP0193315 - Verfahren und Vorrichtung zur Untersuchung eines Werkstücks [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.06.1992 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.11.2007 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: LU | veröffentlicht am 26.12.2007 [2007/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LTV Steel Company, Inc. P.O. Box 6778 LTV Steel Building Cleveland Ohio 44101 / US | [N/P] |
Frühere [1986/36] | Für alle benannten Staaten LTV Steel Company, Inc. P.O. Box 6778 LTV Steel Building Cleveland Ohio 44101 / US | Erfinder | 01 /
Toth, James M. 4826 Ridgebury Boulevard Lyndhurst Ohio 44124 / US | 02 /
Harris, Richard M. 9360 Sharon Lane Drive North Royalton Ohio 44133 / US | [1986/36] | Vertreter | Adams, William Gordon, et al RAWORTH, MOSS & COOK 36 Sydenham Road Croydon Surrey CR0 2EF / GB | [N/P] |
Frühere [1991/25] | Adams, William Gordon, et al RAWORTH, MOSS & COOK 36 Sydenham Road Croydon Surrey CR0 2EF / GB | ||
Frühere [1986/36] | Fisher, Bernard Raworth, Moss & Cook 36 Sydenham Road Croydon Surrey CR0 2EF / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 86301008.8 | 13.02.1986 | [1986/36] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19850705149 | 25.02.1985 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 705149 | [1986/36] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0193315 | Datum: | 03.09.1986 | Sprache: | EN | [1986/36] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0193315 | Datum: | 19.08.1987 | Sprache: | EN | [1987/34] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0193315 | Datum: | 07.08.1991 | Sprache: | EN | [1991/32] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.06.1987 | Klassifikation | IPC: | G01N27/90 | [1986/36] | CPC: |
G01N27/9046 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1986/36] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren und Vorrichtung zur Untersuchung eines Werkstücks | [1986/36] | Englisch: | Method and apparatus for examining a workpiece | [1986/36] | Französisch: | Procédé et dispositif pour examiner une pièce | [1986/36] | Prüfungsverfahren | 18.02.1988 | Prüfungsantrag gestellt [1988/16] | 16.08.1989 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 18.02.1990 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.03.1990 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.07.1990 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.09.1990 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 29.01.1991 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 05.02.1991 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.04.1991 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.04.1991 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 08.05.1992 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1992/31] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.03.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.02.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 03.02.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.12.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 01.03.1988 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   30.03.1988 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 07.08.1991 | BE | 07.08.1991 | CH | 07.08.1991 | IT | 07.08.1991 | LI | 07.08.1991 | SE | 07.08.1991 | LU | 29.02.1992 | [1999/52] |
Frühere [1999/42] | AT | 07.08.1991 | |
BE | 07.08.1991 | ||
CH | 07.08.1991 | ||
IT | 07.08.1991 | ||
LI | 07.08.1991 | ||
SE | 07.08.1991 | ||
Frühere [1992/32] | AT | 07.08.1991 | |
BE | 07.08.1991 | ||
CH | 07.08.1991 | ||
LI | 07.08.1991 | ||
SE | 07.08.1991 | ||
Frühere [1992/15] | AT | 07.08.1991 | |
CH | 07.08.1991 | ||
LI | 07.08.1991 | ||
SE | 07.08.1991 | ||
Frühere [1992/13] | CH | 07.08.1991 | |
LI | 07.08.1991 | ||
SE | 07.08.1991 | ||
Frühere [1992/09] | CH | 07.08.1991 | |
LI | 07.08.1991 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE1138962 ; | [A]US3152302 (ALLEN JOHN W, et al); | [A]US3419797 (LIBBY HUGO L); | [A]US3872379 (BROOKS ROBERT A, et al); | [A]GB2014317 (NIPPON KOKAN KK); | [A]DE3228382 (SHIMADZU CORP [JP]); | [APD]WO8600412 (LTV STEEL CO INC [US]) |