Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
21.01.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 10.03.1993 [1993/10] |
31.01.1992 | (Voraussichtliche) Erteilung | veröffentlicht am 18.03.1992 [1992/12] |
12.02.1991 | Änderung - Teilanmeldung(en) | veröffentlicht am 03.04.1991 [1991/14] |
29.05.1990 | Erster Prüfungsbericht | |
10.01.1989 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 01.03.1989 [1989/09] |
10.11.1988 | Veröffentlichung des Recherchenberichts | veröffentlicht am 28.12.1988 [1988/52] |
15.04.1988 | Änderung - Vertreter | veröffentlicht am 01.06.1988 [1988/22] |
06.09.1986 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 22.10.1986 [1986/43] |