EP0198693 - Bandtransport mit schneller Ausziehung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.01.1993 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.01.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 10.03.1993 [1993/10] | Anmelder | Für alle benannten Staaten AMPEX CORPORATION 401 Broadway M.S. 3-35 Redwood City California 94063-3199 / US | [N/P] |
Frühere [1986/43] | Für alle benannten Staaten AMPEX CORPORATION 401 Broadway M.S. 3-35 Redwood City California 94063-3199 / US | Erfinder | 01 /
Ryan, Dennis M. 257 Clifford Avenue Redwood City California 94062 / US | [1986/43] | Vertreter | Horton, Andrew Robert Grant, et al Bowles Horton Felden House Dower Mews High Street Berkhamsted, Hertfordshire HP4 2BL / GB | [N/P] |
Frühere [1986/43] | Horton, Andrew Robert Grant, et al BOWLES HORTON Felden House Dower Mews High Street Berkhamsted Hertfordshire HP4 2BL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 86302723.1 | 11.04.1986 | [1986/43] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19850722924 | 12.04.1985 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 722924 | [1986/43] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0198693 | Datum: | 22.10.1986 | Sprache: | EN | [1986/43] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0198693 | Datum: | 28.12.1988 | Sprache: | EN | [1988/52] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0198693 | Datum: | 18.03.1992 | Sprache: | EN | [1992/12] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.11.1988 | Klassifikation | IPC: | G11B15/665 | [1986/43] | CPC: |
G11B15/6653 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, CH, DE, FR, GB, LI, NL [1986/43] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Bandtransport mit schneller Ausziehung | [1986/43] | Englisch: | Fast deploying tape transport | [1986/43] | Französisch: | Transport de bande à déploiement rapide | [1986/43] | Sonstiges | EPB 1992/12: Teilanmeldung 91200198.9 eingereicht am 11/04/86 | EPB 1992/12: Divisional application 91200198.9 filed on 11/04/86 | EPB 1992/12: Demande divisionnaire 91200198.9 déposée le 11/04/86 | Prüfungsverfahren | 28.12.1988 | Prüfungsantrag gestellt [1989/09] | 31.05.1990 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 10.01.1991 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 11.02.1991 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.06.1991 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Nein) | 03.09.1991 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: späteres Einverständnis) | 09.09.1991 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.12.1991 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.12.1991 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | EP91200198.9 / EP0429437 | Einspruch (Einsprüche) | 19.12.1992 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1993/10] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 11.02.1991 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 11.02.1991 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 14.03.1991 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.04.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.04.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 17.04.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.12.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]JP58218066 ; | [XP]JP59218657 ; | [X]JP5558843 ; | [X]JP59129966 ; | [X]JP59112460 ; | [X]FR2458127 (SONY CORP [JP]); | [X]EP0115075 (OLYMPUS OPTICAL CO [JP]) | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 8, no. 72 (P-265)[1509], 4th April 1984; & JP-A-58 218 066 (SONY K.K.) 19-12-1983, & JP58218066 A 00000000 | [XP] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 9, no. 90 (P-350)[1813], 19th April 1985; & JP-A-59 218 657 (CANON K.K.) 08-12-1984, & JP59218657 A 00000000 | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol, 4, no. 100 (P-19)[582], page 84 C 19, 18th July 1980; & JP-A-55 58 843 (MATSUSHITA DENKI K.K.) 01-05-1980, & JP5558843 A 00000000 | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 8, no. 259 (P-317)[1696], 28th November 1984; & JP-A-59 129 966 (SANYO DENKI K.K.) 26-07-1984, & JP59129966 A 00000000 | [X] - PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 8, no. 237 (P-310)[1674], 30th October 1984; & JP-A-59 112 460 (MATSUSHITA DENKI SANGYO K.K.) 28-06-1984, & JP59112460 A 00000000 |