EP0200475 - Verfahren zur Herstellung einer Glasscheibe mit einer keramischen Glasur darauf [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 29.06.1991 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.06.1991 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 21.08.1991 [1991/34] | Anmelder | Für:GB
Ford Motor Company Limited Eagle Way Brentwood Essex CM13 3BW / GB | Für:DE
FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT 50725 Köln / DE | Für:FR
FORD FRANCE SOCIETE ANONYME 344 Avenue Napoléon Bonaparte B.P. 307 92506 Rueil Malmaison Cedex / FR | [N/P] |
Frühere [1986/45] | Für:GB
FORD MOTOR COMPANY LIMITED Eagle Way Brentwood, Essex CM13 3BW / GB | ||
Für:DE
FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT D-50725 Köln / DE | |||
Für:FR
FORD FRANCE SOCIETE ANONYME 344 Avenue Napoléon Bonaparte B.P. 307 F-92506 Rueil Malmaison Cedex / FR | Erfinder | 01 /
Boaz, Premakaran Tucker 16842 Yorkshire Livonia Michigan 48154 / US | [1986/45] | Vertreter | Messulam, Alec Moses, et al Harrison IP Limited 3 Ebor House London Ebor Business Park Millfield Lane Nether Poppleton York YO26 6QY / GB | [N/P] |
Frühere [1986/45] | Messulam, Alec Moses, et al A. Messulam & Co. 24 Broadway Leigh on Sea Essex SS9 1BN / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 86303085.4 | 24.04.1986 | [1986/45] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19850728645 | 29.04.1985 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 728645 | [1986/45] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0200475 | Datum: | 04.02.1987 | Sprache: | EN | [1987/06] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0200475 | Datum: | 13.01.1988 | Sprache: | EN | [1988/02] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0200475 | Datum: | 29.08.1990 | Sprache: | EN | [1990/35] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.11.1987 | Klassifikation | IPC: | C03C17/02, C03C8/14, C03B23/00 | [1986/45] | CPC: |
C03C8/14 (EP,US);
C03B23/03 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB [1986/45] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Herstellung einer Glasscheibe mit einer keramischen Glasur darauf | [1986/45] | Englisch: | Method of forming a glass sheet with a ceramic paint thereon | [1986/45] | Französisch: | Procédé de fabrication d'une feuille de verre revêtue d'une peinture céramique | [1986/45] | Prüfungsverfahren | 29.05.1987 | Prüfungsantrag gestellt [1987/31] | 20.04.1989 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.05.1989 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.11.1989 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 22.02.1990 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.03.1990 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.03.1990 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 30.05.1991 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1991/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.03.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 03.04.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.03.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]JP57191253 ; | [Y]GB2072159 (CENTRAL GLASS CO LTD); | [A]FR2237847 (TRIPLEX SAFETY GLASS CO [GB]) | [Y] - CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 98, no. 19, 10th November 1980, page 298, abstract no. 184410m, Columbus, Ohio, US; & JP-A-57 191 253 (TOSHIBA GLASS K.K.) 25-11-1982, & JP57191253 A 00000000 |