EP0202859 - Völlig prepolymerizierter alpha-Olefinpolymerisationskatalysator mit Träger [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten Status aktualisiert am 15.09.1995 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.11.1999 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: LU | veröffentlicht am 29.12.1999 [1999/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten AMOCO CORPORATION 200 East Randolph Drive P.O. Box 5910-A Chicago Illinois 60680 / US | [N/P] |
Frühere [1986/48] | Für alle benannten Staaten AMOCO CORPORATION 200 East Randolph Drive P.O. Box 5910-A Chicago Illinois 60680 / US | Erfinder | 01 /
Arzoumanidis, Gregory Gerasimos 7 S 610 Carriage Way Naperville, IL 60540 / US | 02 /
Tovrog, Benjamin Samuel 6 South 475 Bridlespur Drive Naperville, IL 60540 / US | 03 /
Lee, Sam Soksoon 555 Edgemont Lane Hoffman Estates, IL 60195 / US | [1991/11] |
Frühere [1986/48] | 01 /
Arzoumanidis, Gregory Gerasimos 7 S 610 Carriage Way Naperville Illinois 60540 / US | ||
02 /
Tovrog, Benjamin Samuel 6 South 475 Bridlespur Drive Naperville Illinois 60540 / US | |||
03 /
Lee, Sam Soksoon 555 Edgemont Lane Hoffman Estates Illinois 60195 / US | Vertreter | Ritter, Stephen David, et al Mathys & Squire LLP 120 Holborn London EC1N 2SQ / GB | [N/P] |
Frühere [1986/48] | Ritter, Stephen David, et al Mathys & Squire 100 Grays Inn Road London WC1X 8AL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 86303666.1 | 14.05.1986 | [1986/48] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19850736941 | 22.05.1985 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 736941 | [1986/48] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0202859 | Datum: | 26.11.1986 | Sprache: | EN | [1986/48] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0202859 | Datum: | 13.03.1991 | Sprache: | EN | [1991/11] | Art: | B2 Neue europäische Patentschrift | Nr.: | EP0202859 | Datum: | 02.11.1995 | Sprache: | EN | [1995/44] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.10.1986 | Klassifikation | IPC: | C08F10/00, C08F4/64 | [1986/48] | CPC: |
C08F10/00 (EP,US);
Y10S526/904 (EP,US)
| C-Set: |
C08F10/00, C08F4/6492 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1986/48] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Völlig prepolymerizierter alpha-Olefinpolymerisationskatalysator mit Träger | [1986/48] | Englisch: | Exhaustively prepolymerized supported alpha-olefin polymerization catalyst | [1986/48] | Französisch: | Catalyseur supporté, entièrement prépolymérisé, pour polymérisation d'alpha-oléfines | [1986/48] | Prüfungsverfahren | 22.05.1987 | Prüfungsantrag gestellt [1987/31] | 07.12.1988 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 28.04.1989 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.10.1989 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.02.1990 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.06.1990 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 14.09.1990 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.10.1990 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.10.1990 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
10.12.1991
02.01.1992
ADMISSIBLE BP Chemicals Limited Belgrave House 76 Buckingham Palace Road London SW1W 0SU / GB Vertreter des Einsprechenden Wilson, Michael John BP International Limited, Patents & Agreements Division, Chertsey Road Sunbury-on-Thames Middlesex TW16 7LN / GB | [N/P] |
Frühere [1992/06] | |||
Einsprechende(r) | 01
10.12.1991
02.01.1992
ADMISSIBLE BP Chemicals Limited Belgrave House 76 Buckingham Palace Road London SW1W 0SU / GB Vertreter des Einsprechenden Wilson, Michael John BP International Limited, Patents & Agreements Division, Chertsey Road Sunbury-on-Thames, Middlesex TW16 7LN / GB | 17.01.1992 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 24.07.1992 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 21.12.1992 | Absendung einer Mitteilung der Einspruchsabteilung (Frist: M04) | 29.04.1993 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Einspruchsabteilung | 26.05.1993 | Absendung einer Mitteilung der Einspruchsabteilung (Frist: M08) | 07.02.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Einspruchsabteilung | 31.10.1994 | Absendung einer Mitteilung der Einspruchsabteilung (Frist: M02) | 29.12.1994 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Einspruchsabteilung | 05.04.1995 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 15.04.1995 | Rechtswirksamkeit der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 25.07.1995 | Absendung der Mitteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang | 01.09.1995 | Druckkostengebühr für neue Patentschrift entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.04.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.07.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.05.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.12.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.1989 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   31.07.1989 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 13.03.1991 | CH | 13.03.1991 | LI | 13.03.1991 | SE | 13.03.1991 | LU | 31.05.1991 | [1999/52] |
Frühere [1992/03] | AT | 13.03.1991 | |
CH | 13.03.1991 | ||
LI | 13.03.1991 | ||
SE | 13.03.1991 | ||
Frühere [1992/01] | CH | 13.03.1991 | |
LI | 13.03.1991 | ||
SE | 13.03.1991 | ||
Frühere [1991/43] | SE | 13.03.1991 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0024933 (MITSUI PETROCHEMICAL IND [JP]); | [A]US4508843 (ETHERTON BRADLEY P [US], et al) |