EP0227362 - Optisches Wellenlängenmultiplex-Kommunikationssystem und -verfahren [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.11.1993 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.11.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 19.01.1994 [1994/03] | Anmelder | Für alle benannten Staaten POLAROID CORPORATION 549 Technology Square Cambridge Massachusetts 02139 / US | [N/P] |
Frühere [1987/27] | Für alle benannten Staaten POLAROID CORPORATION 549 Technology Square Cambridge, Massachusetts 02139 / US | Erfinder | 01 /
McMahon, Donald H. 580 West Street Carlisle, MA 01741 / US | [1987/27] | Vertreter | Skone James, Robert Edmund, et al Gill Jennings & Every LLP The Broadgate Tower 20 Primrose Street London EC2A 2ES / GB | [N/P] |
Frühere [1987/27] | Skone James, Robert Edmund, et al GILL JENNINGS & EVERY Broadgate House 7 Eldon Street London EC2M 7LH / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 86309502.2 | 05.12.1986 | [1987/27] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19850811775 | 20.12.1985 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 811775 | [1987/27] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0227362 | Datum: | 01.07.1987 | Sprache: | EN | [1987/27] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP0227362 | Datum: | 14.12.1988 | Sprache: | EN | [1988/50] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0227362 | Datum: | 27.01.1993 | Sprache: | EN | [1993/04] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.10.1988 | Klassifikation | IPC: | H04J14/00, H04J15/00, H04L12/28 | [1993/04] | CPC: |
H04B10/25 (EP,US);
H04J14/00 (US);
H04J14/06 (EP,US);
H04L12/42 (EP,US)
|
Frühere IPC [1988/48] | H04B9/00, H04J15/00, H04L11/16 | ||
Frühere IPC [1987/27] | H04B9/00, H04J15/00 | Benannte Vertragsstaaten | DE, FR, GB, IT, NL [1987/27] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Optisches Wellenlängenmultiplex-Kommunikationssystem und -verfahren | [1987/27] | Englisch: | Wavelength multiplexed optical communications system and method | [1987/27] | Französisch: | Système et méthode de communication optique par multiplexage en longueur d'onde | [1987/27] | Prüfungsverfahren | 05.06.1989 | Prüfungsantrag gestellt [1989/31] | 21.06.1991 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.10.1991 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.11.1991 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 23.03.1992 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.04.1992 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 10.07.1992 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.09.1992 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.09.1992 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 28.10.1993 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1994/03] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.11.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.11.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.11.1990 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.11.1991 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 16.11.1992 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]GB2095419 (WESTERN ELECTRIC CO); | [Y]WO8500484 (AMERICAN TELEPHONE & TELEGRAPH [US]) | vom Anmelder | US4707061 |