Benannte Vertragsstaaten | AT | | BE | | CH | | DE | | FR | | GB | | IT | | LI | | LU | | NL | | SE | | Prüfungsverfahren | 02.09.1989 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.05.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.05.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Europäisches Patent erteilt | 20.12.1989 | Einspruchsverfahren | 21.09.1990 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 05.12.1990 | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 14.03.1990 | | Beschreibung des Ereignisses: | GB: TRANSLATION OF EP PATENT FILED (GB SECTION 77(6)(A)/1977) | | Datum des Ereignisses: | 05.12.1990 | | Beschreibung des Ereignisses: | NO OPPOSITION FILED | | Datum des Ereignisses: | 31.05.1993 | | Beschreibung des Ereignisses: | IT: LAST PAID ANNUAL FEE | | Datum des Ereignisses: | 21.06.1994 | | Beschreibung des Ereignisses: | LU: LAST PAID ANNUAL FEE | | Datum des Ereignisses: | 17.12.1986 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE | | Datum des Ereignisses: | 20.12.1989 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | B1 | Designated State(s): | AT BE CH DE FR GB IT LI LU NL SE | | Datum des Ereignisses: | 15.04.1987 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 19870212 | | Datum des Ereignisses: | 28.09.1988 | | Beschreibung des Ereignisses: | FIRST EXAMINATION REPORT DESPATCHED | Effective DATE: | 19880812 | | Datum des Ereignisses: | 20.12.1989 | | Beschreibung des Ereignisses: | CORRESPONDS TO: | Ref Document Number: | 48835 | Country of Ref Document: | AT | DATE OF REF DOCUMENT: | 19900115 | Kind Code of Ref Document: | T | Format of Ref Document F/P: | P | | Datum des Ereignisses: | 21.12.1989 | | Beschreibung des Ereignisses: | IT: TRANSLATION FOR A EP PATENT FILED | | Datum des Ereignisses: | 25.01.1990 | | Beschreibung des Ereignisses: | CORRESPONDS TO: | Ref Document Number: | 3667660 | Country of Ref Document: | DE | DATE OF REF DOCUMENT: | 19900125 | Format of Ref Document F/P: | P | | Datum des Ereignisses: | 29.12.1999 | | Beschreibung des Ereignisses: | GB: EUROPEAN PATENT CEASED THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEE | Effective DATE: | 19990506 | | Datum des Ereignisses: | 05.03.1999 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG FR ST | Code Expl.: | -NOTIFICATION OF LAPSE | | Datum des Ereignisses: | 31.12.1999 | | Beschreibung des Ereignisses: | REFERENCE TO A NATIONAL CODE | Event code: | REG CH PL | Code Expl.: | -PATENT CEASED | | Datum des Ereignisses: | 31.01.1995 | | Beschreibung des Ereignisses: | SE: EUROPEAN PATENT IN FORCE IN SWEDEN | Ref Document Number: | 86400973.3 | Format of Ref Document F/P: | F | | Datum des Ereignisses: | 30.11.1996 | | Beschreibung des Ereignisses: | BE: LAPSED | OWNER: | SANOFI | Effective DATE: | 19960531 | | Datum des Ereignisses: | 03.02.1997 | | Beschreibung des Ereignisses: | SE: EUROPEAN PATENT HAS LAPSED | Ref Document Number: | 86400973.3 | Format of Ref Document F/P: | F | | Datum des Ereignisses: | 03.02.1997 | | Beschreibung des Ereignisses: | NL: LAPSED OR ANULLED DUE TO NON-PAYMENT OF THE ANNUAL FEE | Effective DATE: | 19961201 | | Datum des Ereignisses: | 06.05.1996 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | AT | Effective DATE: | 19960506 | | Datum des Ereignisses: | 31.05.1996 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | BE | Effective DATE: | 19960531 | | Datum des Ereignisses: | 31.05.1999 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | CH | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 19990531 | | Datum des Ereignisses: | 01.03.2000 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | DE | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 20000301 | | Datum des Ereignisses: | 31.05.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | FR | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 19980531 | | Datum des Ereignisses: | 06.05.1999 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | GB | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 19990506 | | Datum des Ereignisses: | 31.05.1999 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | LI | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 19990531 | | Datum des Ereignisses: | 06.05.1996 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | LU | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES | Effective DATE: | 19960506 | | Datum des Ereignisses: | 01.12.1996 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | NL | Effective DATE: | 19961201 | | Datum des Ereignisses: | 07.05.1996 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | SE | Effective DATE: | 19960507 | | Datum des Ereignisses: | 28.04.1995 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | AT | Payment DATE: | 19950428 | Year of Fee Payment: | 10 | | Datum des Ereignisses: | 13.06.1995 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | BE | Payment DATE: | 19950613 | Year of Fee Payment: | 10 | | Datum des Ereignisses: | 15.04.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | CH | Payment DATE: | 19980415 | Year of Fee Payment: | 13 | | Datum des Ereignisses: | 22.04.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | DE | Payment DATE: | 19980422 | Year of Fee Payment: | 13 | | Datum des Ereignisses: | 30.05.1997 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | FR | Payment DATE: | 19970530 | Year of Fee Payment: | 12 | | Datum des Ereignisses: | 28.04.1998 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | GB | Payment DATE: | 19980428 | Year of Fee Payment: | 13 | | Datum des Ereignisses: | 01.05.1995 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | LU | Payment DATE: | 19950501 | Year of Fee Payment: | 10 | | Datum des Ereignisses: | 31.05.1995 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | NL | Payment DATE: | 19950531 | Year of Fee Payment: | 10 | | Datum des Ereignisses: | 24.05.1995 | | Beschreibung des Ereignisses: | ANNUAL FEE PAID TO NATIONAL OFFICE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | SE | Payment DATE: | 19950524 | Year of Fee Payment: | 10 | | Datum des Ereignisses: | 06.05.2005 | | Beschreibung des Ereignisses: | LAPSED IN A CONTRACTING STATE [ANNOUNCED VIA POSTGRANT INFORMATION FROM NATIONAL OFFICE TO EPO] | Ref Country Code: | IT | Free Format Text: | LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES;WARNING: LAPSES OF ITALIAN PATENTS WITH EFFECTIVE DATE BEFORE 2007 MAY HAVE OCCURRED AT ANY TIME BEFORE 2007. THE CORRECT EFFECTIVE DATE MAY BE DIFFERENT FROM THE ONE RECORDED. | Effective DATE: | 20050506 | | Datum des Ereignisses: | 04.11.1989 | | Beschreibung des Ereignisses: | (EXPECTED) GRANT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009210 | | Datum des Ereignisses: | 01.11.1986 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 13.10.1990 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | | Datum des Ereignisses: | 13.10.1990 | | Beschreibung des Ereignisses: | NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009261 | |