EP0205362 - Chinolylglycinamidderivate, Verfahren zu ihrer Herstellung und therapeutische Verwendung als Psychotrope [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.10.1990 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.03.1997 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 23.04.1997 [1997/17] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SANOFI 54, rue La Boétie 75008 Paris / FR | [N/P] |
Frühere [1986/51] | Für alle benannten Staaten SANOFI 40, Avenue George V F-75008 Paris / FR | Erfinder | 01 /
Vernieres, Jean-Claude rue Sabatier Garat F-31600 Muret / FR | 02 /
Mendes, Etienne 2 place Jeanne d'Arc F-31000 Toulouse / FR | 03 /
Keane, Peter 10 avenue Winston Churchill F-31100 Toulouse / FR | 04 /
Simiand, Jacques 136 chemin de Lacombe F-31600 Muret / FR | 05 /
Morre, Michel 11 rue Sainte-Odile F-31100 Toulouse / FR | [1986/51] | Vertreter | Bressand, Georges, et al c/o CABINET LAVOIX 2 Place d'Estienne d'Orves 75441 Paris Cédex 09 / FR | [N/P] |
Frühere [1986/51] | Bressand, Georges, et al c/o CABINET LAVOIX 2 Place d'Estienne d'Orves F-75441 Paris Cédex 09 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 86400973.3 | 06.05.1986 | [1986/51] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR19850007247 | 06.05.1985 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 8507247 | [1986/51] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP0205362 | Datum: | 17.12.1986 | Sprache: | FR | [1986/51] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP0205362 | Datum: | 20.12.1989 | Sprache: | FR | [1989/51] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.09.1986 | Klassifikation | IPC: | C07D215/54, C07D215/42, C07D401/12, A61K31/47 | [1986/51] | CPC: |
C07D215/54 (EP,US);
C07D215/46 (KR);
A61P25/08 (EP);
A61P25/20 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, LU, NL, SE [1986/51] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Chinolylglycinamidderivate, Verfahren zu ihrer Herstellung und therapeutische Verwendung als Psychotrope | [1986/51] | Englisch: | Quinolyl glycinamide derivatives, process for their preparation and their pharmaceutical use as psychotropes | [1986/51] | Französisch: | Dérivés quinolylglycinamides, leur procédé de préparation et leur application thérapeutique en tant que psychotropes | [1986/51] | Prüfungsverfahren | 12.02.1987 | Prüfungsantrag gestellt [1987/16] | 12.08.1988 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.12.1988 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.04.1989 | Absendung der Ankündigung der Erteilung (Einverständnis: Ja) | 15.06.1989 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.09.1989 | Erteilungsgebühr entrichtet | 02.09.1989 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Einspruch (Einsprüche) | 21.09.1990 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [1990/49] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.05.1988 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.05.1989 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2456911 (BRUCE WILLIAM F); | [A]US3470186 (HANIFIN JOHN WILLIAM JR, et al); | [A]GB1177548 (ICI LTD [GB]); | [A]US3769410 (BERTRAND F) |