Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | ATE52138T | 15.05.1990 | T1 | Prioritätsnummer | Datum | EP86401760 | 05.08.1986 | FR8511948 | 05.08.1985 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP0218489 | Globale Akte | 18.04.1990 | B1 | EP0218489 | 30.03.1988 | A3 | EP0218489 | 15.04.1987 | A2 | Prioritätsnummer | Datum | FR8511948 | 05.08.1985 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE3670534D1 | 23.05.1990 | D1 | Prioritätsnummer | Datum | FR8511948 | 05.08.1985 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | FR2585818 | 09.10.1987 | B1 | FR2585818 | 06.02.1987 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | FR8511948 | 05.08.1985 |