EP0193487 - Vorrichtung zum Verteilen von Düppeln [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 16.10.1986 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.07.2007 | Änderung - Erfinder | veröffentlicht am 08.08.2007 [2007/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten GOODYEAR AEROSPACE CORPORATION 1210 Massillon Road Akron, OH 44315 / US | [1986/36] | Erfinder | 01 /
Gibbs, Robert L. 2255 Winter Parkway Cuyahoga Falls Ohio 44221 / US | [1986/36] | Vertreter | Weyland, J.J. Pierre Goodyear Technical Center-Luxembourg 7750 Colmar-Berg / LU | [N/P] |
Frühere [1986/36] | Weyland, J.J. Pierre Goodyear Technical Center-Luxembourg L-7750 Colmar-Berg / LU | Anmeldenummer, Anmeldetag | 86630029.6 | 03.03.1986 | [1986/36] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US19850707330 | 01.03.1985 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 707330 | [1986/36] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP0193487 | Datum: | 03.09.1986 | Sprache: | EN | [1986/36] | Klassifikation | IPC: | F41F5/02 | [1986/36] | CPC: |
F42B5/15 (EP,US);
F42B12/70 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | BE, CH, DE, FR, GB, IT, LI, NL, SE [1986/36] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorrichtung zum Verteilen von Düppeln | [1986/36] | Englisch: | Chaff deploying apparatus | [1986/36] | Französisch: | Dispositif pour déployer des leurres | [1986/36] | Akte vernichtet: | 18.12.1992 | Prüfungsverfahren | 14.03.1986 | Prüfungsantrag gestellt [1986/36] | 06.10.1986 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [1986/49] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. |